序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚欣 | 47.5% | 285万(元) |
2 | 宁建文 | 5% | 30万(元) |
3 | 李璟 | 23.75% | 142.5万(元) |
4 | 杨伟华 | 23.75% | 142.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚欣
|
执行董事 |
2 |
李璟
|
监事 |
3 |
杨伟华
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-11 | 住所变更 |
浙江省杭州市余杭区余杭街道新庵前**号*幢第*层***室
|
浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路****号*号楼***
|
2 | 2019-12-11 | 管辖单位变更 |
余杭所
|
未来科技城所
|
3 | 2019-12-11 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:311122
|
新邮政编码:311121
|
4 | 2019-05-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 姚欣; 百分比: **.**% 姓名: 杨伟华*; 百分比: **.*% 姓名: 李璟; 出资额: ***.*万; 出资额: **.**万; 出资额: **.**万; 百分比: **.**% 姓名: 宁建文; 出资额: **万; 百分比: *%
|
姓名: 姚欣; 百分比: **.**% 姓名: 杨伟华*; 百分比: **.*% 姓名: 李璟; 出资额: ***万; 出资额: ***.*万; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**% 姓名: 宁建文; 出资额: **万; 百分比: *%
|
5 | 2019-05-30 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
6 | 2018-01-11 | 住所变更 |
杭州余杭区五常街道联胜路*号
|
浙江省杭州市余杭区余杭街道新庵前**号*幢第*层***室
|
7 | 2017-01-13 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 吴琴芬; 一般经营项目: 销售:电器、五金、电子产品(除电子出版物)、金属材料、塑料制品、塑料原料;销售、安装及维修:电化教育器材、计算机及配件、办公教学设备;设计研****、技术服务、咨询及技术成果转让:多媒体教学设备、网络设备、教育软件、弱电工程、楼宇弱电系统;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。; 许可经营项目: 生产:金属制品;装配:电器、电子产品。; 股东: 宁福仪, **万; 吴琴芬, ***万; 组织机构: 宁福仪 职务: 监事; 吴琴芬 职务: 执行董事兼总经理;
|
姚欣, ***.*万; 姚欣 职务: 执行董事;法定代表人(负责人): 杨伟华; 杨伟华, **.**万; 杨伟华 职务: 经理; 李璟, **.**万; 组织机构: 李璟 职务: 监事; 一般经营项目: 生产:金属制品;装配:电器、电子产品。销售:电器、五金、电子产品(除电子出版物)、金属材料、塑料制品、塑料原料;销售、安装及维修:电化教育器材、计算机及配件、办公教学设备;设计研****、技术服务、咨询及技术成果转让:多媒体教学设备、网络设备、教育软件、弱电工程、楼宇弱电系统;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。; 许可经营项目: ; 股东: 宁建文, **万;
|
8 | 2016-06-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2009-6-17 至 2029-6-16; 股东: 蔡洁, 37.5万; 吴琴芬, 262.5万; 组织机构: 蔡洁 职务: 监事; 吴琴芬 职务: 执行董事兼总经理;
|
营业期限: 2009-6-17 至 9999-9-9; 股东: 宁福仪, 15万; 吴琴芬, 285万; 组织机构: 宁福仪 职务: 监事; 吴琴芬 职务: 执行董事兼总经理;
|
9 | 2016-01-29 | 名称变更 |
企业名称: 杭州德昌电器有限公司;
|
企业名称: 杭州德昌视讯科技有限公司;
|
10 | 2016-01-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330184000087254 组织机构代码证:68909048X
|
统一社会信用代码:9133011068909048XK
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |