序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈倩倩 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
裴锦铨
|
监事 |
2 |
陈倩倩
|
经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-20 | 高级管理人员备案 |
姓名:陈献委;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:执行董事姓名:陈献委;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:经理姓名:俞绍棍;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事
|
姓名:陈倩倩*;职务:执行董事姓名:陈倩倩*;职务:经理姓名:裴锦铨;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事
|
2 | 2016-10-20 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2016-10-20 | 法定代表人变更 |
陈献委
|
陈倩倩
|
4 | 2016-10-20 | 住所变更 |
住所:天台县赤城街道赤城路***号四楼;邮政编码:******;电话:***********;
|
住所:天台县坦头镇天台金恒德中国汽车用品城C*-**;邮政编码:******;电话:***********;
|
5 | 2016-10-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:331023000047838组织机构代码证:074035767
|
统一社会信用代码:913310230740357671
|
6 | 2016-10-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名:俞绍棍;出资额:*.*;百分比:*%姓名:陈献委;出资额:**.*;百分比:**%
|
姓名:陈倩倩*;出资额:***;百分比:***%
|
7 | 2016-10-20 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
8 | 2014-08-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2013-7-23 至 2033-7-22
|
营业期限: 2013-7-23 至
|
9 | 2014-08-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈献委; 出资额: *.*; 百分比: **% 姓名: 俞绍棍; 出资额: *.*; 百分比: **%
|
姓名: 俞绍棍; 出资额: *.*; 百分比: *%姓名: 陈献委; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
10 | 2014-08-06 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |