序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘芳忠 | 3.23% | 33.9万(元) |
2 | 林淋 | 6.45% | 67.7万(元) |
3 | 蔡昀儒 | 45.16% | 474.2万(元) |
4 | 高秀月 | 6.45% | 67.7万(元) |
5 | 黄育钱 | 38.71% | 406.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林淋
|
监事 |
2 |
蔡昀儒
|
执行董事,总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-26 | 经营范围变更 |
电力电容器、增换接触器、补偿器生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
高低压电器成套设备及配件、通信电子设备、机电设备、仪器仪表、开关、电子产品、电力设备、电线电缆、橡塑制品、电力工具、光伏****电设备、配电开关控制设备、机械设备及配件、消防电器、船舶配件制造、销售;金属材料、钢材、建材、五金交电销售;金属制品机械加工、销售;从事电子电器科技领域内的技术开****、技术咨询、技术服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2019-05-28 | 名称变更 |
温州市九方电气有限公司
|
浙江九方电气有限公司
|
3 | 2019-05-08 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
4 | 2019-05-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蔡昀儒*; 百分比: **.**% 姓名: 林淋; 出资额: **万; 百分比: **.**% 姓名: 黄育钱; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: *.**% 姓名: 高秀月; 出资额: **万; 百分比: *.**% 姓名: 刘芳忠; 出资额: *万; 百分比: *.**%
|
姓名: 蔡昀儒*; 百分比: **.**% 姓名: 林淋; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**% 姓名: 黄育钱; 出资额: ***.***万; 出资额: **.***万; 百分比: *.**% 姓名: 高秀月; 出资额: **.***万; 百分比: *.**% 姓名: 刘芳忠; 出资额: **.***万; 百分比: *.**%
|
5 | 2016-11-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330382000103378组织机构代码证:735260209
|
统一社会信用代码:91330382735260209U
|
6 | 2015-09-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2002-1-21 至 2017-1-20
|
营业期限: 2002-1-21 至 9999-9-9
|
7 | 2015-09-18 | 投资人(股权)备案 |
百分比: *.**% 姓名: 林淋;姓名: 刘芳忠; 出资额: *; 百分比: *.**% 姓名: 高秀月; 出资额: **; 出资额: **; 百分比: *.**% 姓名: 黄育钱; 出资额: **; 百分比: **.**% 姓名: 黄碎岳; 出资额: **; 百分比: **.**%
|
百分比: **.**%姓名: 蔡昀儒*; 百分比: *.**%姓名: 林淋;姓名: 刘芳忠; 出资额: *; 百分比: *.**%姓名: 高秀月; 出资额: **; 出资额: **; 百分比: *.**%姓名: 黄育钱; 出资额: **; 出资额: **; 百分比: **.**%
|
8 | 2015-09-18 | 高级管理人员备案 |
职务: 总经理 姓名: 林淋;姓名: 黄碎岳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 姓名: 黄碎岳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 蔡昀儒*; 职务: 执行董事姓名: 蔡昀儒*; 职务: 总经理姓名: 林淋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
9 | 2015-09-18 | 法定代表人变更 |
黄碎岳
|
蔡昀儒
|
10 | 2012-04-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林淋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘芳忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 刘芳忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
职务: 执行董事姓名: 林淋;姓名: 黄碎岳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理姓名: 黄碎岳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |