序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 义乌市万达运输有限公司 | 41% | 820万(元) |
2 | 义乌市百姓物业服务有限公司 | 10% | 200万(元) |
3 | 李彦照 | 24% | 480万(元) |
4 | 黄允松 | 15% | 300万(元) |
5 | 黄水丹 | 10% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李彦照
|
经理,董事长 |
2 |
黄允松
|
董事 |
3 |
黄孝富
|
董事 |
4 |
黄水丹
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-16 | 清算组成员备案 |
-
|
清算组成员: 李彦照,黄水丹,黄允松、义乌市万达运输有限公司法定代表人陈雄军、义乌市百姓物业服务有限公司法定代表人黄孝富; 清算组组长: 李彦照; 地址: 浙江省义乌市稠江街道楼下村路***号; 联系方式: ********
|
2 | 2016-11-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2001-12-17 至 2016-12-16
|
营业期限: 2001-12-17 至 2031-12-16
|
3 | 2016-06-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330782000009153 组织机构代码证:739239677
|
统一社会信用代码:91330782739239677T
|
4 | 2014-08-12 | 住所变更 |
住所: 义乌市江滨中路***-*号; 邮政编码: ******; 电话: ********;住所所在行政区划:稠城街道
|
住所: 浙江省义乌市稠江街道楼下村路***号; 邮政编码: ******; 电话: ********;住所所在行政区划:稠江街道
|
5 | 2014-08-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈志东; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 黄水丹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 黄孝富; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 黄孝富; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 黄允松; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 黄水丹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 黄孝富; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄允松; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李彦照; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 李彦照; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
6 | 2014-08-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄水丹; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 义乌市百姓物业管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 姓名: 黄允松; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 黄孝富; 出资额: ***; 百分比: **% 企业名称: 义乌市诚罡装潢材料有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 黄水丹; 出资额: ***; 百分比: **%企业名称: 义乌市百姓物业服务有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人姓名: 黄允松; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 李彦照; 出资额: ***; 百分比: **%企业名称: 义乌市万达运输有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
7 | 2014-08-12 | 法定代表人变更 |
黄孝富
|
李彦照
|
8 | 2014-08-12 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务。(《典当经营许可证》有效期至2013年10月9日)
|
许可经营项目: 动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;商务部依法批准的其他典当业务。(《典当经营许可证》有效期至2020年01月13日止)
|
9 | 2007-12-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王公正
|
黄孝富
|
10 | 2007-12-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
姓名: 朱礼明; 出资额: 100; 百分比: 5%姓名: 王松法; 出资额: 200; 百分比: 10%姓名: 王伟红; 出资额: 200; 百分比: 10%企业名称: 义乌市百姓物业管理有限公司; 出资额: 200; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人姓名: 王林君; 出资额: 480; 百分比: 24%企业名称: 义乌市诚罡装潢材料有限公司; 出资额: 820; 百分比: 41%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 黄水丹; 出资额: 200; 百分比: 10%企业名称: 义乌市百姓物业管理有限公司; 出资额: 200; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人姓名: 黄允松; 出资额: 300; 百分比: 15%姓名: 黄孝富; 出资额: 480; 百分比: 24%企业名称: 义乌市诚罡装潢材料有限公司; 出资额: 820; 百分比: 41%; 法人性质: 企业法人
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 |