序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州雄城实业有限公司 | 15% | 102万(元) |
2 | 浙江雄风超市有限公司 | 85% | 578万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢腾
|
监事 |
2 |
陈岳
|
执行董事,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
诸暨雄风电器有限公司嵊州分公司
|
陈金迪 | 2005-05-09 |
2 |
诸暨雄风电器有限公司江东分公司
|
陈金迪 | 2009-09-01 |
3 |
诸暨雄风电器有限公司绍兴县柯桥分公司
|
陈金迪 | 2005-04-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-24 | 法定代表人变更 |
陈金苗
|
陈岳
|
2 | 2020-08-24 | 章程备案 |
-
|
-
|
3 | 2020-08-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢腾; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈金苗; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 陈金苗; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 陈岳*; 姓名: 陈岳*;姓名: 卢腾; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
4 | 2019-12-04 | 章程备案 |
第四章第五条股东的姓名和名称:诸暨市雄风物流有限公司,注册号330681000002773;杭州雄城实业有限公司,注册号330103000183474
|
-
|
5 | 2019-12-04 | 法定代表人变更 |
郭振敏
|
陈金苗
|
6 | 2019-12-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢腾; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 郭振敏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 郭振敏; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 卢腾; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈金苗; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 陈金苗; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
7 | 2019-01-24 | 法定代表人变更 |
陈金迪
|
郭振敏
|
8 | 2019-01-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:黄国威;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:项燕;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:钱钰贇;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:项燕;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2019-01-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢腾; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 陈金迪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 陈金迪; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 卢腾; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 郭振敏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 郭振敏; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
10 | 2018-05-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢腾; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈金苗; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 陈金苗; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 卢腾; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈金迪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 陈金迪; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |