序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | Joyson Safety Systems Holdings No.4 S.à r.l. | 100% | 80,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
温玉杰
|
监事 |
2 |
陈伟
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波均胜汽车安全系统有限公司上海分公司
|
陈伟 | 2019-02-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-20 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
2 | 2019-09-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈伟*;姓名: 唐宇新; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 陈伟*;姓名: 温玉杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2019-09-20 | 出资方式备案 |
企业名称: Joyson Safety Systems Holdings No.* S.à r.l.; 出资额: *****万; 出资形式: 货币; 企业名称: Joyson Safety Systems Holdings No.* S.à r.l.; 出资额: *****万; 出资形式: 股权;
|
企业名称: Joyson Safety Systems Holdings No.* S.à r.l.; 出资额: *****万; 出资形式: 货币; 企业名称: Joyson Safety Systems Holdings No.* S.à r.l.; 出资额: *****万; 出资形式: 股权;
|
4 | 2019-09-20 | 其他事项备案 |
-
|
B类经理:Philippe van den Avenne,Franklin Louis Weidema变更成Jean-Luc Hemmert,Clement Gries
|
5 | 2019-03-29 | 出资方式备案 |
-
|
企业名称: Joyson Safety Systems Holdings No.* S.à r.l.; 出资额: *****万; 出资形式: 货币 企业名称: Joyson Safety Systems Holdings No.* S.à r.l.; 出资额: *****万; 出资形式: 股权
|
6 | 2018-06-06 | 经营范围变更 |
汽车安全系统及零部件的研****、制造、销售;汽车主动安全系统的传感器、控制器的研****、制造、销售;儿童安全座椅及零部件的研****、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
汽车安全系统及零部件的研****、制造、销售;汽车主动安全系统的传感器、控制器的研****、制造、销售;儿童安全座椅及零部件的研****、制造、销售;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2018-04-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: Joyson KSS Auto Safety S.A.; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
企业名称: Joyson Safety Systems Holdings No.* S.à r.l.; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
8 | 2018-02-23 | 经营范围变更 |
汽车安全系统及零部件的研****、制造、销售;汽车主动安全系统的传感器、控制器的研****、制造、销售。
|
汽车安全系统及零部件的研****、制造、销售;汽车主动安全系统的传感器、控制器的研****、制造、销售;儿童安全座椅及零部件的研****、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-01-04 | 法定代表人变更 |
王剑峰
|
陈伟
|
10 | 2018-01-04 | 投资总额变更 |
-
|
200000.0000
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |