序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙仁富 | 15.714286% | 660万(元) |
2 | 富尔达集团有限公司 | 71.428571% | 3,000万(元) |
3 | 王娇 | 12.857143% | 540万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙仁富
|
经理,执行董事 |
2 |
林文金
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江威恩企业管理咨询有限公司椒江分公司
|
王曰世 | 2018-08-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 孙仁富*; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 王娇; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 孙仁富*;企业名称: 富尔达集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.****%; 出资额: ***万; 百分比: **.****%; 姓名: 王娇; 出资额: ***万; 百分比: **.****%;
|
2 | 2020-01-07 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
3 | 2018-09-26 | 经营范围变更 |
企业管理咨询服务、贸易咨询服务。
|
企业管理咨询服务,贸易咨询服务,机械设备经营租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-11-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:331000000040222 组织机构代码证:761318021
|
统一社会信用代码:91331001761318021F
|
5 | 2013-09-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
营业期限: 2004-4-8 至 2014-4-7
|
营业期限: 2004-4-8 至 2024-4-7
|
6 | 2013-09-10 | 其他变更 |
姓名: 胡修斌; 证件名称: ; 证件号码: 422421************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 胡修斌; 证件名称: ; 证件号码: 422421************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 林文金; 证件名称: ; 证件号码: 332602************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 林文金; 证件名称: ; 证件号码: 332602************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孙仁富; 证件名称: ; 证件号码: 332626************; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 孙仁富; 证件名称: ; 证件号码: 332626************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
7 | 2013-09-10 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
浙江房缘房投资咨询有限公司
|
浙江威恩企业管理咨询有限公司
|
8 | 2013-09-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
企业名称: 富尔达集团有限公司; 出资额: 1200; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
|
百分比: 45%姓名: 孙仁富*;姓名: 王娇; 出资额: 540; 出资额: 660; 百分比: 55%
|
9 | 2013-09-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡修斌
|
孙仁富
|
10 | 2013-09-10 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 房屋销售;房地产策划咨询服务;二手房中介。
|
一般经营项目: 企业管理咨询服务、贸易咨询服务。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |