序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江寰宇能源集团有限公司 | 19.6% | 9,800万(元) |
2 | 浙江省石油股份有限公司 | 80% | 40,000万(元) |
3 | 舟山市经济建设投资公司 | 0.4% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴强元
|
董事 |
2 |
张军海
|
董事长 |
3 |
张汉文
|
董事 |
4 |
王亨海
|
经理 |
5 |
程向华
|
监事会主席 |
6 |
薛春禹(职工监事)
|
其他人员 |
7 |
费惠士
|
监事 |
8 |
赵望先
|
监事 |
9 |
陈东波
|
董事 |
10 |
顾强
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
广厦(舟山)能源集团有限公司普陀山加油站
|
庄叶敏 | 2005-07-27 |
2 |
广厦(舟山)能源集团有限公司衢山分公司
|
卢淳良 | 2005-04-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈东波; 姓名: 顾强; 姓名: 张军海*; 姓名: 张军海*;姓名: 吴强元; 姓名: 张汉文; 姓名: 费惠士; 姓名: 赵望先; 姓名: 程向华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 薛春禹(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 其他人员; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 颜安斌(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 陈东波; 姓名: 顾强; 姓名: 张军海*;姓名: 吴强元; 姓名: 张汉文; 姓名: 王亨海; 姓名: 费惠士; 姓名: 赵望先; 姓名: 程向华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 薛春禹(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 其他人员; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 颜安斌(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2022-01-18 | 章程备案 |
-
|
-
|
3 | 2020-09-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈东波; 姓名: 顾强; 姓名: 张军海*; 姓名: 张军海*;姓名: 吴强元; 姓名: 张汉文; 姓名: 费惠士; 姓名: 赵望先; 姓名: 程向华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 陈东波; 姓名: 顾强; 姓名: 张军海*; 姓名: 张军海*;姓名: 吴强元; 姓名: 张汉文; 姓名: 费惠士; 姓名: 赵望先; 姓名: 程向华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 薛春禹(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 其他人员; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 颜安斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-06-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈东波; 姓名: 顾强; 姓名: 张军海*; 姓名: 张军海*; 姓名: 吴强元; 姓名: 张汉文; 姓名: 赵望先; 姓名: 程向华;姓名: 吴光富; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 陈东波; 姓名: 顾强; 姓名: 张军海*; 姓名: 张军海*;姓名: 吴强元; 姓名: 张汉文; 姓名: 费惠士; 姓名: 赵望先; 姓名: 程向华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2020-06-16 | 法定代表人变更 |
顾强
|
张军海
|
6 | 2019-11-20 | 经营范围变更 |
成品油(汽油、煤油、柴油)销售。(凭有效许可证经营) 石油、经济建设项目投资开****;煤炭、燃料油(不含危险化学品)、润滑油、钢材、木材、建筑材料、农副产品、有色金属(除国家禁止、限制商品外)的销售;货物及技术进出口贸易(除国家限制项目外);房屋、光缆、船舶租赁服务。
|
港口设施投资、建设和经营;国际、国内油品装卸、中转等港口业务及配套服务;为船舶提供物料、生活品供应等港口服务;港口设施、设备和港口机械的租赁;港区内原油、成品油、石油化工产品等的仓储服务;输油管道设施投资、建设和经营;成品油(汽油、煤油、柴油)销售;(凭有效许可证经营)石油、经济建设项目投资开****;煤炭、燃料油(不含危险化学品)、润滑油、钢材、木材、建筑材料、农副产品、有色金属(除国家禁止、限制商品外)的销售;货物及技术进出口贸易(除国家限制项目外);房屋、光缆、船舶租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2019-04-29 | 出资日期备案 |
企业名称: 浙江省石油股份有限公司; 出资日期: 企业名称: 浙江寰宇能源集团有限公司; 出资日期: 2014-03-04企业名称: 舟山市经济建设投资公司; 出资日期:
|
企业名称: 浙江省石油股份有限公司; 出资日期: 企业名称: 浙江寰宇能源集团有限公司; 出资日期: 2014-03-04企业名称: 舟山市经济建设投资公司; 出资日期:
|
8 | 2019-04-29 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事姓名: 吴强元; 职位: 监事姓名: 张汉文;姓名: 卢淳良; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 吴光富; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 夏苏君; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 李海英; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 翁克英; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 蔡亦东; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈方正; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
职位: 监事姓名: 陈东波; 职位: 董事姓名: 顾强; 职位: 董事姓名: 张军海*; 职位: 董事姓名: 张军海*; 职位: 监事姓名: 吴强元; 职位: 总经理姓名: 张汉文; 职位: 监事会主席姓名: 赵望先; 职位: 董事姓名: 程向华;姓名: 吴光富; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
9 | 2019-04-29 | 法定代表人变更 |
陈方正
|
顾强
|
10 | 2019-04-29 | 出资比例备案 |
企业名称: 浙江省石油股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%企业名称: 浙江寰宇能源集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%企业名称: 舟山市经济建设投资公司; 出资额: ***万; 百分比: *.*%
|
企业名称: 浙江省石油股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%企业名称: 浙江寰宇能源集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%企业名称: 舟山市经济建设投资公司; 出资额: ***万; 百分比: *.*%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |