序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余美娅 | 3% | 37.5万(元) |
2 | 吴国军 | 3% | 37.5万(元) |
3 | 吴强 | 4% | 50万(元) |
4 | 吴财元 | 3% | 37.5万(元) |
5 | 张永亮 | 80.6% | 1,007.5万(元) |
6 | 章文龙 | 2.4% | 30万(元) |
7 | 童土根 | 4% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴财元
|
监事 |
2 |
张永亮
|
执行董事 |
3 |
张永杰
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-22 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
2 | 2020-10-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张永亮*; 姓名: 吴财元; 出资额: ****.**万; 百分比: **.*%; 姓名: 吴强; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 童土根; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 余美娅; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 吴国军; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 章文龙; 出资额: **.**万; 百分比: *.*%;
|
姓名: 张永亮*; 姓名: 吴财元; 出资额: ****.*万; 百分比: **.*%; 姓名: 吴强; 出资额: **万; 百分比: *%; 姓名: 童土根; 出资额: **万; 百分比: *%; 姓名: 余美娅; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 吴国军; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 章文龙; 出资额: **万; 百分比: *.*%;
|
3 | 2020-08-17 | 出资比例备案 |
姓名: 张永亮; 出资额: ****.*万; 百分比: **%; 姓名: 吴强; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 章文龙; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 童土根; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 余美娅; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 吴国军; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 吴财元; 出资额: **.*万; 百分比: *%;
|
姓名: 张永亮; 出资额: ****.**万; 百分比: **.*%; 姓名: 吴强; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 童土根; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 余美娅; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 吴国军; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 吴财元; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 章文龙; 出资额: **.**万; 百分比: *.*%;
|
4 | 2020-03-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张永亮*; 姓名: 吴财元; 出资额: ****.*万; 百分比: **%; 姓名: 吴强; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 章文龙; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 童土根; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 余美娅; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 吴国军; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 许春良; 出资额: **.*万; 百分比: *%;
|
姓名: 张永亮*; 姓名: 吴财元; 出资额: ****.*万; 百分比: **%; 姓名: 吴强; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 章文龙; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 童土根; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 余美娅; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 姓名: 吴国军; 出资额: **.*万; 百分比: *%; 出资额: **.*万; 百分比: *%;
|
5 | 2020-03-16 | 住所变更 |
杭州富阳区银湖街道泗洲村
|
浙江省杭州市富阳区银湖街道泗洲村
|
6 | 2016-09-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330183000183398 组织机构代码证:328218708
|
统一社会信用代码:91330183328218708F
|
7 | 2016-09-20 | 投资人(股权)备案 |
张永亮*, ****.*万; 吴财元, **.*万;股东: 巴荣明, **.*万; 吴国军, **.*万; 许春良, **.*万; 余美娅, **.*万; 童土根, **.*万; 吴强, **.*万; 章文龙, **.*万;
|
张永亮*, ****.*万;股东: 吴财元, **.*万; 吴国军, **.*万; 许春良, **.*万; 余美娅, **.*万; 童土根, **.*万; 吴强, **.*万; 章文龙, **.*万;
|
8 | 2015-05-06 | 高级管理人员备案 |
张永亮*,吴财元
|
张永亮*,吴财元,张永杰
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |