序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毛斌 | 10% | 5万(元) |
2 | 洪雅琴 | 90% | 45万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
毛斌
|
监事 |
2 |
洪雅琴
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-07-20
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2020-06-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 洪雅琴*; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 钟素芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 洪雅琴*;姓名: 毛斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
3 | 2020-06-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 洪雅琴*; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 钟素芳; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 洪雅琴*; 姓名: 毛斌; 出资额: **万; 百分比: **%; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
4 | 2020-06-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:刘红映;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:邵亚月;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:邬春燕;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:邬春燕;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2016-12-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 洪雅琴*; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 钟素芳; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 洪雅琴*; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 钟素芳; 出资额: **; 百分比: **%
|
6 | 2016-12-22 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
7 | 2016-12-22 | 行业代码变更 |
行业代码:5295
|
行业代码:3824
|
8 | 2016-08-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330226000090048 组织机构代码证:580526593
|
统一社会信用代码:91***4
|
9 | 2015-07-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘亚红; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 钟素芳; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 洪雅琴*; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 钟素芳; 出资额: **; 百分比: **%
|
10 | 2015-06-16 | 法定代表人变更 |
刘亚红
|
洪雅琴
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |