序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶如江 | 15% | 150万(元) |
2 | 夏庆忠 | 80% | 800万(元) |
3 | 张平平 | 5% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶如江
|
执行董事,经理 |
2 |
夏庆忠
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-17 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
2 | 2020-04-17 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江金盛达控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 张平平; 出资额: **万; 百分比: *%; 姓名: 沈一鸣; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 叶如江*;姓名: 夏庆忠; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 张平平; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
3 | 2020-04-16 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 新福控股集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 张平平; 出资额: **万; 百分比: *%; 姓名: 沈一鸣; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
企业名称: 浙江金盛达控股有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 张平平; 出资额: **万; 百分比: *%; 姓名: 沈一鸣; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
4 | 2020-04-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张平平; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 沈金龙; 证件号码: ***************; 职位: 执行董事; 姓名: 沈金龙; 证件号码: ***************; 职位: 经理;
|
姓名: 叶如江*; 姓名: 叶如江*; 姓名: 夏庆忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-04-03 | 法定代表人变更 |
沈金龙
|
叶如江
|
6 | 2016-05-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330521000002211 组织机构代码证:747704743
|
统一社会信用代码:91330521747704743J
|
7 | 2014-08-07 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
8 | 2014-08-07 | 实收资本变更 |
7070
|
1000
|
9 | 2014-08-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 沈一鸣; 出资额: ***.*; 百分比: *% 姓名: 张平平; 出资额: ***.*; 百分比: *% 企业名称: 新福控股集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 沈一鸣; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 张平平; 出资额: **; 百分比: *%企业名称: 新福控股集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
10 | 2014-06-10 | 名称变更 |
新福地产****展有限公司
|
德清金恒坤房地产开****有限公司
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |