序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张凡 | 85% | 170万(元) |
2 | 曾保龙 | 1% | 2万(元) |
3 | 赵生康 | 1% | 2万(元) |
4 | 陈玲芳 | 12% | 24万(元) |
5 | 黄琪 | 1% | 2万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张凡
|
执行董事兼总经理 |
2 |
陈玲芳
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司义乌分公司
|
丁剑虹 | 2020-11-25 |
2 |
浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司余杭分公司
|
徐昕 | 2009-02-24 |
3 |
浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司温州分公司
|
卢林勇 | 2021-01-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张凡*; 姓名: 陈玲芳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 曾保龙; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 谢云峰; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 赵生康; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 黄琪; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
姓名: 张凡*; 姓名: 陈玲芳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 曾保龙; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 赵生康; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 黄琪; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
2 | 2019-01-15 | 住所变更 |
上城区中河大厦七层***室
|
浙江省杭州市上城区建国南路***号第八层***室
|
3 | 2017-09-15 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 张凡*; 百分比: *% 姓名: 陈玲芳;姓名: 曾保龙; 出资额: *万; 百分比: *% 姓名: 黄琪; 出资额: *万; 出资额: **万; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 张凡*; 百分比: *% 姓名: 陈玲芳;姓名: 曾保龙; 出资额: *万; 百分比: *% 姓名: 谢云峰; 出资额: *万; 百分比: *% 姓名: 赵生康; 出资额: *万; 百分比: *% 姓名: 黄琪; 出资额: *万; 出资额: **万; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
4 | 2017-07-19 | 经营范围变更 |
服务:房地产评估(凭资质经营),土地评估,房产中介。
|
服务:房地产评估(凭资质经营),土地评估,房产中介,资产评估及相关咨询服务,房地产信息更新、动迁、拆迁、测量、规划服务咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-08-04 | 住所变更 |
住所: 杭州市上城区中河大厦七层***室; 一般经营项目: 服务:房地产评估(凭资质经营),土地评估,房产中介;其他无需报经审批的一切合法项目; 许可经营项目: 无; 股东: 蒋智鸿, *万; 曾保龙, *万; 陈玲芳, **万; 张凡, ***万;
|
住所: 上城区中河大厦七层***室; 一般经营项目: 服务:房地产评估(凭资质经营),土地评估,房产中介。; 许可经营项目: ; 股东: 黄琪, *万; 曾保龙, *万; 陈玲芳, **万; 张凡, ***万;
|
6 | 2016-08-04 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330100000159439 组织机构代码证:754409750
|
统一社会信用代码:913301027544097501
|
7 | 2011-09-23 | 行业代码变更 |
行业: 房地产业;注册号: ********065;营业期限: 2005/6/3 至 2015/6/2;股东:蒋智鸿, 2万; 余晓钟, 2万; 陈玲芳, 24万; 张凡, 172万;
|
行业: 房地产中介服务; 注册号: ********59439; 营业期限: 2005/6/3 至 2025/6/2; 股东:蒋智鸿, 2万; 曾保龙, 2万; 陈玲芳, 24万; 张凡, 172万;
|
8 | 2007-06-26 | 名称变更 |
企业名称: 杭州嘉华房地产估价土地资产评估咨询有限公司;住所: 杭州市下城区刀茅巷185-1号185-10号209室;法定代表人(负责人): 蒋智鸿;注册号: ********621;股东:蒋智鸿, 10万; 余晓钟, 10万; 陈玲芳, 4万; 张凡, 172万; 周助良,4万;
|
企业名称: 浙江嘉华房地产土地资产评估咨询有限公司; 住所: 杭州市上城区中河大厦七层702室; 法定代表人(负责人): 张凡; 注册号: ********065; 股东:蒋智鸿, 2万; 余晓钟, 2万; 陈玲芳, 24万; 张凡, 172万;
|
9 | 2020-01-08 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张凡*; 姓名: 陈玲芳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 曾保龙; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 谢云峰; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 赵生康; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 黄琪; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
姓名: 张凡*; 姓名: 陈玲芳; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 曾保龙; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 赵生康; 出资额: *万; 百分比: *%; 姓名: 黄琪; 出资额: *万; 百分比: *%;
|
10 | 2019-01-15 | 住所变更 |
上城区中河大厦七层***室
|
浙江省杭州市上城区建国南路***号第八层***室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |