序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波君傲置业有限公司 | 5% | 300万(元) |
2 | 苏州锐鸣企业管理有限公司 | 95% | 5,700万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯倩
|
监事 |
2 |
周均辉
|
董事 |
3 |
姜威
|
董事 |
4 |
张会彪
|
监事 |
5 |
毕德祥
|
董事长 |
6 |
陈云
|
总经理,董事 |
7 |
高毅
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 毕德祥*; 姓名: 高毅; 姓名: 姜威;姓名: 冯倩; 姓名: 张会彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 尹闵; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 尹闵; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李晓飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 毕德祥*; 姓名: 周均辉; 姓名: 陈云; 姓名: 陈云; 姓名: 高毅; 姓名: 姜威;姓名: 冯倩; 姓名: 张会彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2020-09-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:党世忠;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:吴宝燕;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:wubaoyan@ldjt.com.cn;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:董一锋;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:吴宝燕;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:wubaoyan@ldjt.com.cn;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2020-09-22 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 苏州锐鸣企业管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 宁波君傲置业有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 苏州锐鸣企业管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 宁波君傲置业有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
4 | 2020-09-22 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
5 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 毕德祥*; 姓名: 高毅; 姓名: 姜威;姓名: 冯倩; 姓名: 张会彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 尹闵; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 尹闵; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 张佳希; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 毕德祥*; 姓名: 高毅; 姓名: 姜威;姓名: 冯倩; 姓名: 张会彪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 尹闵; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 尹闵; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李晓飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
6 | 2019-12-31 | 章程修正案备案 |
-
|
修改第十七条相应内容
|
7 | 2019-09-30 | 出资日期备案 |
企业名称: 苏州锐鸣企业管理有限公司; 出资日期: 2019-07-30;
|
企业名称: 苏州锐鸣企业管理有限公司; 出资日期: 2039-07-30; 企业名称: 宁波君傲置业有限公司; 出资日期: 2039-07-30;
|
8 | 2019-09-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
9 | 2019-09-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 苏州锐鸣企业管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 苏州锐鸣企业管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 企业名称: 宁波君傲置业有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 | |
3 | 2021 | 2021 |