序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 波勒过滤系统有限公司 | 100% | 500万(欧元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丹尼斯布鲁纳
|
监事 |
2 |
托马斯威斯曼塔
|
董事长,经理 |
3 |
格瑞姆杰姆斯麦肯
|
董事 |
4 |
汉斯鲁迪格伦纳特
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-15 | 章程修正案备案 |
第一章第三条3.2
|
第一章第二条
|
2 | 2022-02-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 格瑞姆杰姆斯麦肯; 姓名: 汉斯鲁迪格伦纳特; 姓名: 托马斯威斯曼塔;姓名: 托马斯 威斯曼塔; 证件号码: C**H***HK; 职位: 经理; 证件号码: C**HN**RT; 职位: 董事长; 证件号码: *********; 职位: 董事; 证件号码: C***HN*FY; 职位: 董事; 姓名: 约克托伦; 证件号码: C***W***R; 职位: 监事;
|
姓名: 格瑞姆杰姆斯麦肯; 姓名: 汉斯鲁迪格伦纳特; 姓名: 托马斯威斯曼塔;姓名: 丹尼斯 布鲁纳; 证件号码: C****W*H*; 职位: 监事; 姓名: 托马斯 威斯曼塔; 证件号码: C**H***HK; 职位: 经理; 证件号码: C**HN**RT; 职位: 董事长; 证件号码: *********; 职位: 董事; 证件号码: C***HN*FY; 职位: 董事;
|
3 | 2021-07-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 格瑞姆杰姆斯麦肯; 姓名: 汉斯鲁迪格伦纳特;姓名: 托马斯 威斯曼塔; 证件号码: C**HN**RT; 职位: 董事长; 姓名: 李成远; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: *********; 职位: 董事; 证件号码: C***HN*FY; 职位: 董事; 姓名: 约克托伦; 证件号码: C***W***R; 职位: 监事;
|
姓名: 格瑞姆杰姆斯麦肯; 姓名: 汉斯鲁迪格伦纳特;姓名: 托马斯 威斯曼塔; 证件号码: C**H***HK; 职位: 经理; 姓名: 托马斯 威斯曼塔; 证件号码: C**HN**RT; 职位: 董事长; 证件号码: *********; 职位: 董事; 证件号码: C***HN*FY; 职位: 董事; 姓名: 约克托伦; 证件号码: C***W***R; 职位: 监事;
|
4 | 2018-02-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 托马斯 威斯曼塔; 证件号码: C**HN**RT; 职位: 董事长 姓名: 杨瑞群; 证件号码: TZ*******; 职位: 总经理 姓名: 格瑞姆 杰姆斯 麦肯; 证件号码: *********; 职位: 董事 姓名: 汉斯 鲁迪格 伦纳特; 证件号码: C***HN*FY; 职位: 董事 姓名: 约克 托伦; 证件号码: C***W***R; 职位: 监事
|
姓名: 托马斯 威斯曼塔; 证件号码: C**HN**RT; 职位: 董事长 姓名: 李成远; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 格瑞姆 杰姆斯 麦肯; 证件号码: *********; 职位: 董事 姓名: 汉斯 鲁迪格 伦纳特; 证件号码: C***HN*FY; 职位: 董事 姓名: 约克 托伦; 证件号码: C***W***R; 职位: 监事
|
5 | 2018-02-09 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:迪克 艾伯哈特;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:外国(地区)护照;原联络人员证件号码:C****NJHZ;原财务负责人姓名:迪克 艾伯哈特;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:外国(地区)护照;原财务负责人身份证件号码:C****NJHZ
|
现联络员姓名:叶承茵;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:港澳居民来往内地通行证;现联络人员证件号码:H**********;现财务负责人姓名:王桐生;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2018-02-09 | 住所变更 |
平湖经济技术开****区平湖大道东侧繁荣路北侧(平湖经济开****区资产管理有限公司内*号楼****室)
|
浙江省嘉兴市平湖经济技术开****区新兴三路****号
|
7 | 2016-07-29 | 行业代码变更 |
行业代码:3500
|
行业代码:3599
|
8 | 2016-07-29 | 法定代表人变更 |
迪克 艾伯哈特
|
托马斯 威斯曼塔
|
9 | 2016-07-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 迪克 艾伯哈特; 证件名称: ; 证件号码: C****NJHZ; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 格瑞姆 杰姆斯 麦肯; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 汉斯 鲁迪格 伦纳特; 证件名称: ; 证件号码: C***HN*FY; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 杨瑞群; 证件名称: ; 证件号码: TZ*******; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 约克 托伦; 证件名称: ; 证件号码: C***W***R; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 格瑞姆 杰姆斯 麦肯; 证件名称: ; 证件号码: *********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 汉斯 鲁迪格 伦纳特; 证件名称: ; 证件号码: C***HN*FY; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 托马斯 威斯曼塔; 证件名称: ; 证件号码: C**HN**RT; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 杨瑞群; 证件名称: ; 证件号码: TZ*******; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 约克 托伦; 证件名称: ; 证件号码: C***W***R; 性别: 男性; 职务: 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |