序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 科尔集团有限公司 | 100% | 5,600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张秋芳
|
监事 |
2 |
朱善庆
|
经理,执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江科尔房地产有限公司杭州销售展示厅
|
朱善庆 | 2012-05-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-17 | 高级管理人员备案 |
朱善庆*,朱善庆*,戚燕芬
|
朱善庆*,朱善庆*,张秋芳
|
2 | 2015-10-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330181000067753 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:91330109673989386J
|
3 | 2015-03-11 | 住所变更 |
住所: 萧山区所前镇金临湖村; 电话:;
|
住所: 萧山区新塘街道萧绍东路***号; 电话:;
|
4 | 2010-01-21 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 萧山区新塘街道萧绍东路***号;电话:;
|
住所: 萧山区所前镇金临湖村; 电话:;
|
5 | 2009-05-22 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: 3000万人民币元;实收资本: 3000万人民币元;股东:科尔集团有限公司, 3000万;
|
注册资本: 5600万人民币元; 实收资本: 5600万人民币元; 股东:科尔集团有限公司, 5600万;
|
6 | 2008-10-07 | 投资人(股权)变更 |
股东:浙江科尔控股集团有限公司, ****万;
|
股东:科尔集团有限公司, ****万;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |