序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州钧顺房地产开****有限公司 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪欢军
|
监事 |
2 |
蔡晓君
|
经理,执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 汪欢军;姓名: 夏丽莉; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 夏丽莉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 蔡晓君*; 姓名: 蔡晓君*;姓名: 汪欢军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
2 | 2021-12-16 | 法定代表人变更 |
夏丽莉
|
蔡晓君
|
3 | 2021-06-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡华军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 蔡华军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 蔡如乾; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 汪欢军;姓名: 夏丽莉; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 夏丽莉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-06-02 | 法定代表人变更 |
蔡华军
|
夏丽莉
|
5 | 2020-09-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 夏丽莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 蔡华军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 蔡金宪; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 蔡华军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 蔡华军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名: 蔡如乾; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2020-07-23 | 住所变更 |
浙江省杭州市富阳区富春街道金桥北路***-*号
|
浙江省杭州市富阳区富春街道北环路**号***室
|
7 | 2020-07-23 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
8 | 2019-05-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡华军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 蔡如乾; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 蔡金宪; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 夏丽莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 蔡华军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 蔡金宪; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
9 | 2018-06-22 | 住所变更 |
杭州富阳区富春街道金桥北路***-*号
|
浙江省杭州市富阳区富春街道金桥北路***-*号
|
10 | 2018-06-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蔡金宪; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
企业名称: 杭州钧顺房地产开****有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |