序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢国平 | 35% | 1,750万(元) |
2 | 卢巧红 | 20% | 1,000万(元) |
3 | 卢锋 | 30% | 1,500万(元) |
4 | 胡美姣 | 15% | 750万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卢国平
|
经理,董事长 |
2 |
卢巧红
|
董事 |
3 |
卢锋
|
董事 |
4 |
胡美姣
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波申菱控股集团有限公司上海菱云信息科技分公司
|
卢国平 | 2019-04-29 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-09 | 住所变更 |
浙江省象山县石浦镇金山路***号半岛酒店内二十二楼
|
浙江省宁波市象山县石浦镇金山路***号半岛酒店内十九楼
|
2 | 2017-11-21 | 行业代码变更 |
7010:房地产开****经营
|
7212:投资与资产管理
|
3 | 2017-11-21 | 名称变更 |
宁波正业控股集团有限公司
|
宁波申菱控股集团有限公司
|
4 | 2017-11-21 | 住所变更 |
浙江省象山县石浦镇科技园区科苑路*号
|
浙江省象山县石浦镇金山路***号半岛酒店内二十二楼
|
5 | 2017-11-21 | 经营范围变更 |
房地产开****;对外投资;机械设备制造;社会经济信息咨询服务;酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****;对外投资;社会经济信息咨询服务;酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2017-06-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢国平*; 职位: 董事长 姓名: 卢巧红; 职位: 董事 姓名: 卢锋; 职位: 董事 姓名: 卢锋; 职位: 总经理 姓名: 胡美姣; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 卢国平*; 职位: 董事长 姓名: 卢国平*; 职位: 经理 姓名: 卢巧红; 职位: 董事 姓名: 卢锋; 职位: 董事 姓名: 胡美姣; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
7 | 2017-06-29 | 经营范围变更 |
房地产开****;对外投资;机械设备制造;电梯技术研究开****;社会经济信息咨询服务;酒店管理。
|
房地产开****;对外投资;机械设备制造;社会经济信息咨询服务;酒店管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2016-07-29 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 一般经营项目:房地产开****;对外投资;机械设备制造;电梯技术研究开****;社会经济信息咨询服务;酒店管理。
|
一般经营项目: 房地产开****;对外投资;机械设备制造;电梯技术研究开****;社会经济信息咨询服务;酒店管理。
|
9 | 2016-07-29 | 住所变更 |
住所: 浙江省象山县石浦镇凤落路; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:石浦镇
|
住所: 浙江省象山县石浦镇科技园区科苑路*号; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:石浦镇
|
10 | 2016-07-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330225000005827 组织机构代码证:790087154
|
统一社会信用代码:91330225790087154F
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |