序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广宇集团股份有限公司 | 50% | 5,000万(元) |
2 | 舟山众宇投资管理合伙企业(有限合伙) | 50% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋鉴明
|
监事 |
2 |
翁赟
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 法定代表人变更 |
王轶磊
|
翁赟
|
2 | 2022-07-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宋鉴明;姓名: 余斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 王轶磊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 姓名:章成宝;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 翁赟*; 姓名: 翁赟*;姓名: 宋鉴明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名:章成宝;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2018-09-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐超; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王轶磊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 金时增; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
职位: 经理 姓名: 宋鉴明;姓名: 余斌; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王轶磊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
|
4 | 2018-08-22 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 广宇集团股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
企业名称: 舟山众宇投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *% 企业名称: 广宇集团股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
5 | 2018-08-22 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
其他有限责任公司
|
6 | 2017-09-25 | 住所变更 |
杭州市临丁路***-*号
|
浙江省杭州市江干区原筑壹号中心**号一楼
|
7 | 2017-08-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 广宇集团股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 黄山广宇房地产开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
企业名称: 广宇集团股份有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***%
|
8 | 2017-08-21 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司
|
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
9 | 2016-03-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330000000047295 组织机构代码证:551772576
|
统一社会信用代码:91330000551772576A
|
10 | 2013-12-18 | 注册资本(金)变更 |
35000
|
10000
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |