序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯位东 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯家倛
|
执行董事,总经理 |
2 |
王巧丽
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-21 | 经营范围变更 |
一般项目:电器辅件制造;塑料制品制造;金属工具制造;体育用品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
一般项目:电器辅件制造;产业用纺织制成品制造;塑料制品制造;金属工具制造;体育用品及器材制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2021-01-21 | 经营范围变更 |
一般项目:电器辅件制造;塑料制品制造;金属工具制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
一般项目:电器辅件制造;塑料制品制造;金属工具制造;体育用品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
3 | 2020-03-19 | 经营范围变更 |
电器配件、塑料制品、五金件制造、加工。
|
一般项目:电器辅件制造;塑料制品制造;金属工具制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒剂生产(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
4 | 2019-10-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原财务负责人姓名:王巧丽;原联络员姓名:朱海萍;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现财务负责人姓名:冯家倛*;现联络员姓名:朱海萍;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-10-11 | 法定代表人变更 |
冯位东
|
冯家倛
|
6 | 2019-10-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王巧丽;姓名: 冯位东; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 冯家倛*; 姓名: 冯家倛*; 姓名: 王巧丽; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2017-02-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:099393229
|
统一社会信用代码:91330226099393229T
|
8 | 2014-06-13 | 法定代表人变更 |
冯贤国
|
冯位东
|
9 | 2014-06-13 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 冯贤国; 出资额: ***; 百分比: ***%
|
姓名: 冯位东; 出资额: ***; 百分比: ***%
|
10 | 2014-06-13 | 高级管理人员备案 |
职务: 执行董事兼总经理 姓名: 王巧丽;姓名: 冯贤国; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
职务: 执行董事兼总经理 姓名: 王巧丽;姓名: 冯位东; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |