序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞立平 | 6.5% | 52万(元) |
2 | 张丽芳 | 5% | 40万(元) |
3 | 斯秋涛 | 5% | 40万(元) |
4 | 杭州口腔医院集团有限公司 | 60% | 480万(元) |
5 | 董伟杰 | 6% | 48万(元) |
6 | 诸暨市通策蒲公英投资咨询合伙企业(有限合伙) | 13.5% | 108万(元) |
7 | 金鹏飞 | 4% | 32万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王维倩
|
执行董事,经理 |
2 |
赵敏
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-16 | 法定代表人变更 |
陈丹鹏
|
王维倩
|
2 | 2021-09-16 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:金彩凤;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李铮;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:金彩凤;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:许焱;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2021-09-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 赵敏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈丹鹏; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 陈丹鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 王维倩*; 姓名: 王维倩*; 姓名: 赵敏; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-07-20 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州口腔医院集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 诸暨市通策蒲公英投资咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.*%; 姓名: 俞立平; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 斯秋涛; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
企业名称: 杭州口腔医院集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; 企业名称: 诸暨市通策蒲公英投资咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.*%; 姓名: 俞立平; 出资额: **万; 百分比: *.*%; 姓名: 董伟杰; 出资额: **万; 百分比: *%; 姓名: 张丽芳; 出资额: **万; 百分比: *%; 姓名: 斯秋涛; 出资额: **万; 百分比: *%; 姓名: 金鹏飞; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
5 | 2021-06-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-08-18
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
6 | 2021-06-29 | 经营范围变更 |
杭州口腔医院集团嘉兴医院有限公司的筹建(不得从事生产经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:医疗服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;日用杂品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
7 | 2021-01-28 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州口腔医院集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 诸暨市通策蒲公英投资咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 杭州口腔医院集团有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 诸暨市通策蒲公英投资咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **.*%;姓名: 俞立平; 出资额: **万; 百分比: *.*%;姓名: 斯秋涛; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
8 | 2021-01-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:金彩凤;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:翟晨岚;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:金彩凤;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李铮;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2021-01-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:赵丹;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:翟晨岚;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:金彩凤;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:翟晨岚;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2020-05-29 | 法定代表人变更 |
王仁飞
|
陈丹鹏
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2019 | 2019 | |
2 | 2020 | 2020 | |
3 | 2021 | 2021 |