序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 佘忠城 | 100% | 1,180万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
佘忠华
|
监事 |
2 |
佘忠城
|
执行董事,经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江奥盛机械科技有限公司上海分公司
|
田小静 | 2018-01-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-17 | 多证合一备案 |
-
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
2 | 2020-12-17 | 住所变更 |
浙江省温州经济技术开****区沙城街道永强大道****号
|
浙江省温州市温州经济技术开****区沙城街道永工南路*弄*号
|
3 | 2017-06-26 | 住所变更 |
温州经济技术开****区沙城街道永工南路*号
|
浙江省温州经济技术开****区沙城街道永强大道****号
|
4 | 2016-11-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330305000029188 组织机构代码证:062018310
|
统一社会信用代码:***10E
|
5 | 2015-06-12 | 名称变更 |
温州奥盛机械科技有限公司
|
浙江奥盛机械科技有限公司
|
6 | 2015-05-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2013-1-25 至 2023-1-24
|
营业期限: 2013-1-25 至 9999-9-9
|
7 | 2015-05-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 佘忠城*; 职务: 执行董事 姓名: 佘忠城*; 职务: 经理 姓名: 佘忠华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 佘忠城*; 职务: 经理姓名: 佘忠城*; 职务: 执行董事姓名: 佘忠华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2015-05-22 | 住所变更 |
住所: 温州经济技术开****区沙城街道沧宁村兴盛巷**号; 邮政编码: ; 电话: ***********;住所所在行政区划:沙城街道
|
住所: 温州经济技术开****区沙城街道永工南路*号; 邮政编码: ******; 电话: ***********;住所所在行政区划:沙城街道
|
9 | 2015-05-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 佘忠城*; 出资额: **; 百分比: ***%
|
姓名: 佘忠城*; 出资额: ****; 百分比: ***%
|
10 | 2015-05-22 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 食品机械设备、制药机械设备、过滤设备、阀门、机械配件、泵、管道配件的制造、销售。
|
一般经营项目: 食品机械、制药机械、过滤设备、环保设备、阀门、机械配件、泵、管道配件的制造、销售;货物进出口、技术进出口。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |