序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑建忠 | 90% | 900万(元) |
2 | 郑恩慈 | 10% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑建忠
|
执行董事兼总经理 |
2 |
郑恩慈
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-25 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **%姓名: 郑建忠*;姓名: 郑文化; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
百分比: **%姓名: 郑建忠*;姓名: 郑恩慈; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
2 | 2016-11-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郑建忠*; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 郑文化; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
职务: 监事姓名: 郑建忠*;姓名: 郑恩慈; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
3 | 2016-04-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郑建忠*; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 郑元杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 郑建忠*; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 郑文化; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
4 | 2016-04-28 | 名称变更 |
乐清市贞德不锈钢扎带有限公司
|
浙江贞德不锈钢扎带有限公司
|
5 | 2016-04-28 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 郑建忠*;姓名: 郑元杰; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
百分比: **%姓名: 郑建忠*;姓名: 郑文化; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
6 | 2016-03-23 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 郑建忠*;姓名: 郑元杰; 出资额: *; 出资额: *; 百分比: **%
|
百分比: **%姓名: 郑建忠*;姓名: 郑元杰; 出资额: ***; 出资额: ***; 百分比: **%
|
7 | 2016-03-23 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
8 | 2016-03-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2010-9-13 至 2020-9-12
|
营业期限: 2010-9-13 至 9999-9-9
|
9 | 2016-03-10 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330382000134920 组织机构代码证:56238144X
|
统一社会信用代码:9133038256238144XF
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |