序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张肖斌 | 10% | 10万(元) |
2 | 王大鹏 | 90% | 90万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘艺
|
执行董事兼总经理 |
2 |
张肖斌
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-25 | 法定代表人变更 |
王大鹏
|
刘艺
|
2 | 2021-06-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张肖斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 王大鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 刘艺*; 姓名: 张肖斌; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2018-09-04 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 张肖斌;姓名: 刘青; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 张肖斌;姓名: 王大鹏; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
4 | 2018-09-04 | 高级管理人员备案 |
职位: 经理 姓名: 张肖斌;姓名: 刘青; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 刘青; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 张肖斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 王大鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
5 | 2018-09-04 | 法定代表人变更 |
刘青
|
王大鹏
|
6 | 2017-10-24 | 住所变更 |
萧山区一方大厦*幢***室
|
浙江省杭州市萧山区商业城服装市场*-*-**号
|
7 | 2017-10-24 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
8 | 2017-07-26 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
9 | 2017-07-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张肖斌; 出资额: *万; 百分比: **% 姓名: 刘青; 出资额: *万; 百分比: **%
|
姓名: 张肖斌; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 刘青; 出资额: **万; 百分比: **%
|
10 | 2016-12-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:397509672
|
统一社会信用代码:91330109397509672Q
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |