序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华纬科技股份有限公司 | 55% | 3,025万(元) |
2 | 金晨 | 41.875% | 2,303.1万(元) |
3 | 顾勇财 | 3.125% | 171.9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
童秀娣(监事会主席)
|
监事 |
2 |
金纪荣
|
董事长 |
3 |
金锦
|
董事 |
4 |
金雷
|
经理,董事 |
5 |
陈秀文(职工代表监事)
|
监事 |
6 |
霍新潮
|
董事 |
7 |
顾勇财
|
董事 |
8 |
黄斌
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 顾勇财;企业名称: 华纬科技股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 金晨; 出资额: ****万; 百分比: **.***%; 出资额: ***万; 百分比: *.***%;
|
姓名: 顾勇财;企业名称: 华纬科技股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 金晨; 出资额: ****.***万; 百分比: **.***%; 出资额: ***.***万; 百分比: *.***%;
|
2 | 2021-05-10 | 章程备案 |
-
|
-
|
3 | 2021-05-10 | 联系电话变更 |
-
|
-
|
4 | 2021-05-10 | 注册资本(金)变更 |
****
|
-
|
5 | 2021-03-18 | 法定代表人变更 |
金纪荣
|
金纪荣
|
6 | 2021-03-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 顾勇财; 姓名: 金锦; 姓名: 金雷; 姓名: 金纪荣*; 姓名: 霍新潮; 姓名: 黄斌;姓名: 童秀娣(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 金晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 陈秀文(职工代表监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 顾勇财; 姓名: 金锦; 姓名: 金雷; 姓名: 金雷; 姓名: 金纪荣*; 姓名: 霍新潮; 姓名: 黄斌;姓名: 童秀娣(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 陈秀文(职工代表监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2021-03-18 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
8 | 2019-12-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 顾勇财; 姓名: 金锦; 姓名: 金雷; 姓名: 金纪荣*; 姓名: 霍新潮; 姓名: 黄斌;姓名: 童秀娣(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 金晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 陈秀文(职工代表监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 顾勇财; 姓名: 金锦; 姓名: 金雷; 姓名: 金纪荣*; 姓名: 霍新潮; 姓名: 黄斌;姓名: 童秀娣(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 金晨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 陈秀文(职工代表监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
9 | 2019-12-11 | 法定代表人变更 |
金锦
|
金纪荣
|
10 | 2019-06-05 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事姓名: 顾勇财; 职位: 经理姓名: 金锦; 职位: 董事长姓名: 金雷; 职位: 董事姓名: 金纪荣*; 职位: 董事姓名: 霍新潮; 职位: 董事姓名: 黄斌;姓名: 周惠霞(职工代表监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 童秀娣(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 金晨; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
职位: 董事姓名: 顾勇财; 职位: 经理姓名: 金锦; 职位: 董事长姓名: 金雷; 职位: 董事姓名: 金纪荣*; 职位: 监事姓名: 霍新潮; 职位: 董事姓名: 黄斌;姓名: 童秀娣(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 金晨; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈秀文(职工代表监事); 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 |