序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何全根 | 94.97% | 5,100万(元) |
2 | 李保平 | 5.03% | 270万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张生根
|
监事 |
2 |
朱友灿
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-26 | 住所变更 |
诸暨市陶朱街道城西开****区协和路**号
|
浙江省诸暨市姚江镇瑞远路*号
|
2 | 2021-10-26 | 管辖单位变更 |
诸暨市市场监督管理局陶朱所
|
诸暨市市场监督管理局姚江所
|
3 | 2021-10-26 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
4 | 2018-01-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张生根; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 李保平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 李保平; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
职位: 监事 姓名: 朱友灿*; 职位: 执行董事 姓名: 朱友灿*;姓名: 张生根; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
5 | 2018-01-25 | 法定代表人变更 |
李保平
|
朱友灿
|
6 | 2016-12-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 朱友灿*; 出资额: ***; 百分比: *.***%姓名: 何全根; 出资额: ****; 百分比: **.***%
|
姓名: 李保平; 出资额: ***; 百分比: *.***%姓名: 何全根; 出资额: ****; 百分比: **.***%
|
7 | 2016-12-01 | 法定代表人变更 |
朱友灿
|
李保平
|
8 | 2016-12-01 | 高级管理人员备案 |
职务: 监事姓名: 朱友灿*; 职务: 执行董事姓名: 朱友灿*;姓名: 张生根; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
职务: 经理姓名: 张生根;姓名: 李保平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 李保平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2016-11-25 | 名称变更 |
瑞远机床集团有限公司
|
瑞银机床集团有限公司
|
10 | 2016-11-25 | 注册资本(金)变更 |
5100
|
-
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |