序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱培锋 | 20% | 6万(元) |
2 | 李力群 | 60% | 18万(元) |
3 | 谭文明 | 20% | 6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱培锋
|
监事 |
2 |
李力群
|
执行董事兼总经理 |
3 |
谭文明
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-27 | 住所变更 |
宁波市鄞州区集士港镇工业园区
|
浙江省宁波市海曙区集士港镇工业园区
|
2 | 2017-07-27 | 名称变更 |
宁波市鄞州奥佳机电设备有限公司
|
宁波市海曙奥佳机电设备有限公司
|
3 | 2016-04-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:695053212
|
统一社会信用代码:91330212695053212F
|
4 | 2011-09-01 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
龚永良
|
李力群
|
5 | 2011-09-01 | 其他变更 |
姓名: 龚永良; 证件名称: ; 证件号码: 330227************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 李力群; 证件名称: ; 证件号码: 360481************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 谭文明; 证件名称: ; 证件号码: 432901************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱培锋; 证件名称: ; 证件号码: 360222************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 李力群; 证件名称: ; 证件号码: 360481************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 谭文明; 证件名称: ; 证件号码: 432901************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱培锋; 证件名称: ; 证件号码: 360222************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2011-09-01 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
百分比: 35.33%姓名: 李力群*; 百分比: 13.98%姓名: 谭文明;姓名: 朱培锋; 出资额: 4.194; 出资额: 4.608; 百分比: 15.36%姓名: 龚永良; 出资额: 10.599; 出资额: 10.599; 百分比: 35.33%
|
百分比: 20%姓名: 李力群*;姓名: 谭文明; 百分比: 20%姓名: 朱培锋; 出资额: 6; 出资额: 6; 出资额: 18; 百分比: 60%
|
7 | 2010-09-27 | 其他变更 |
姓名: 李力群; 证件名称: ; 证件号码: 360481************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 刘红; 证件名称: ; 证件号码: 413023************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 龚永良; 证件名称: ; 证件号码: 330227************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 李力群; 证件名称: ; 证件号码: 360481************; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 谭文明; 证件名称: ; 证件号码: 432901************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱培锋; 证件名称: ; 证件号码: 360222************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2010-09-27 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
住所: 宁波市鄞州区古林镇鹅颈村甬金连接线旁; 邮政编码: 315177; 电话: 15807421004;住所所在行政区划:古林镇
|
住所: 宁波市鄞州区集士港镇工业园区; 邮政编码: 315171; 电话: 13906612954;住所所在行政区划:集士港镇
|
9 | 2010-09-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
百分比: 20%姓名: 李力群*;姓名: 谭文明; 百分比: 16.67%姓名: 朱培锋; 出资额: 5; 出资额: 5; 百分比: 16.67%姓名: 刘红; 出资额: 6; 出资额: 14; 百分比: 46.66%
|
百分比: 35.33%姓名: 李力群*; 百分比: 13.98%姓名: 谭文明;姓名: 朱培锋; 出资额: 4.194; 出资额: 4.608; 百分比: 15.36%姓名: 龚永良; 出资额: 10.599; 出资额: 10.599; 百分比: 35.33%
|
10 | 2010-09-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李力群
|
龚永良
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |