序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴兆云 | 90% | 180万(元) |
2 | 郭巧红 | 10% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴兆云
|
执行董事兼总经理 |
2 |
郭巧红
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-08-16
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2020-07-29 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
3 | 2016-08-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330225000057694 组织机构代码证:561254270
|
统一社会信用代码:91330225561254270C
|
4 | 2014-03-20 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
5 | 2014-03-20 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 食品、啤酒、饮料机械设备、五金配件制造、加工。
|
一般经营项目: 食品、啤酒、饮料机械设备、五金配件制造、加工、安装。
|
6 | 2014-03-20 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 吴兆云*;姓名: 郭巧红; 出资额: *; 出资额: **; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 吴兆云*;姓名: 郭巧红; 出资额: **; 出资额: ***; 百分比: **%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |