序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴银为 | 40% | 200万(元) |
2 | 邹长喜 | 60% | 300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴银为
|
监事 |
2 |
邹长喜
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 高荣海; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 高婷华; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 邹长喜*; 姓名: 吴银为; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2020-03-06 | 法定代表人变更 |
高荣海
|
邹长喜
|
3 | 2016-05-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330500000015249 组织机构代码证:557545251
|
统一社会信用代码:913305005575452510
|
4 | 2014-07-17 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 无。
|
许可经营项目:
|
5 | 2014-07-17 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 制冷设备的研****、销售、安装;制冷系统工程的设计、安装、维修。
|
一般经营项目: 厨房制冷设备的生产、销售;制冷设备的研****、销售、安装;制冷系统工程的设计、安装、维修。
|
6 | 2012-04-05 | 其他变更 |
300
|
500
|
7 | 2011-12-01 | 其他变更 |
200
|
300
|
8 | 2011-05-18 | 其他变更 |
100
|
200
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |