序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宏丰国际实业有限公司 | 52.6% | 1,315万(元) |
2 | 富润控股集团有限公司 | 47.4% | 1,185万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何平
|
董事长 |
2 |
周光星
|
监事 |
3 |
周均明
|
监事 |
4 |
杨志铮
|
董事 |
5 |
汤跃虎
|
董事 |
6 |
王坚
|
董事 |
7 |
王燕
|
监事 |
8 |
石松宁
|
监事 |
9 |
章利玲
|
监事 |
10 |
马力
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-10-23
|
营业期限至: 2030-10-23
|
2 | 2018-03-21 | 境外股东****起人的境内法律文件送达接受人备案 |
股东名称(送达委托人): 宏丰国际实业有限公司; 接受人: 浙江富润股份有限公司
|
股东名称(送达委托人): 宏丰国际实业有限公司; 接受人: 周仕迪
|
3 | 2018-03-21 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江富润股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*% 企业名称: 宏丰国际实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
|
企业名称: 富润控股集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*% 企业名称: 宏丰国际实业有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.*%
|
4 | 2018-03-21 | 章程备案 |
-
|
-
|
5 | 2018-03-21 | 高级管理人员备案 |
职位: 监事 姓名: 杨志铮; 职位: 监事 姓名: 马力;姓名: 何平*; 职位: 董事 姓名: 汤跃虎; 职位: 董事 姓名: 王坚; 职位: 监事 姓名: 章利玲; 职位: 董事长 姓名: 周光星; 职位: 董事 姓名: 王燕; 职位: 监事 姓名: 石松宁; 职位: 监事 姓名: 周均明; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ***************; 证件号码: ******************; 证件号码: ***************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
职位: 监事 姓名: 杨志铮; 职位: 监事 姓名: 马力;姓名: 何平*; 职位: 董事 姓名: 汤跃虎; 职位: 董事 姓名: 王坚; 职位: 监事 姓名: 章利玲; 职位: 董事长 姓名: 周光星; 职位: 董事 姓名: 王燕; 职位: 监事 姓名: 石松宁; 职位: 监事 姓名: 周均明; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ***************; 证件号码: ******************; 证件号码: ***************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
6 | 2017-09-30 | 高级管理人员备案 |
职位: 监事 姓名: 杨志铮;姓名: 何平*; 职位: 董事 姓名: 汤跃虎; 职位: 董事 姓名: 王坚; 职位: 监事 姓名: 章利玲; 职位: 董事 姓名: 周光星; 职位: 董事 姓名: 王燕; 职位: 监事 姓名: 石松宁; 职位: 监事 姓名: 周均明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 吴正荣; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ***************; 证件号码: ******************; 证件号码: ***************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
职位: 监事 姓名: 杨志铮; 职位: 监事 姓名: 马力;姓名: 何平*; 职位: 董事 姓名: 汤跃虎; 职位: 董事 姓名: 王坚; 职位: 监事 姓名: 章利玲; 职位: 董事长 姓名: 周光星; 职位: 董事 姓名: 王燕; 职位: 监事 姓名: 石松宁; 职位: 监事 姓名: 周均明; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ***************; 证件号码: ******************; 证件号码: ***************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
7 | 2017-09-30 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:;原联络员固定电话:;原联络员移动电话: ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:俞光泰;现联络员固定电话:************;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:楼首芳;现财务负责人固定电话:************;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2016-06-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330600400004852 组织机构代码证:793397561
|
统一社会信用代码:91330600793397561D
|
9 | 2008-12-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
汤跃虎
|
何平
|
10 | 2008-12-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
职务: 监事姓名: 何平; 职务: 董事姓名: 汤跃虎; 职务: 董事长姓名: 王坚; 职务: 董事姓名: 周均明;姓名: 龚泰月; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郭晓映; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴正荣; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 职务: 监事
|
职务: 董事姓名: 杨志铮;姓名: 何平; 职务: 监事姓名: 汤跃虎; 职务: 董事姓名: 王坚; 职务: 董事姓名: 章利玲; 职务: 监事姓名: 周光星; 职务: 董事姓名: 王燕; 职务: 董事长姓名: 石松宁; 职务: 监事姓名: 周均明; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴正荣; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 女性; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ****; 性别: 男性; 职务: 监事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |