序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 喻洪莲 | 50% | 250万(元) |
2 | 张美华 | 50% | 250万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
喻洪莲
|
监事 |
2 |
张美华
|
执行董事,经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-10-13
|
营业期限至: 2022-10-13
|
2 | 2018-08-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-10-13
|
营业期限至: 2020-10-13
|
3 | 2016-09-08 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2014-10-14 至 2016-10-13
|
营业期限: 2014-10-14 至 2018-10-13
|
4 | 2016-09-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*** 组织机构代码证:316838993
|
统一社会信用代码:91330203316838993E
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |