序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何坤 | 5% | 150万(元) |
2 | 国桐 | 5% | 150万(元) |
3 | 孔徐杰 | 28% | 840万(元) |
4 | 孔徐梁 | 57% | 1,710万(元) |
5 | 潘洲阳 | 5% | 150万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周冰
|
董事 |
2 |
周颖
|
经理,董事长 |
3 |
徐晓华
|
监事 |
4 |
曲德强
|
监事 |
5 |
李国胜
|
董事 |
6 |
李立超
|
董事 |
7 |
李翔
|
监事会主席 |
8 |
王涵霖
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-11 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
2 | 2020-12-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李立超; 姓名: 李国胜;姓名: 周颖*; 姓名: 周颖*; 姓名: 徐晓华; 姓名: 曲德强; 姓名: 李翔; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 徐宗树; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 潘洲阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 王涵霖; 姓名: 李立超;姓名: 周冰; 姓名: 李国胜; 姓名: 周颖*; 姓名: 周颖*; 姓名: 徐晓华; 姓名: 曲德强; 姓名: 李翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2020-12-08 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
4 | 2020-07-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李立超;姓名: 周颖*; 姓名: 徐晓华; 姓名: 曲德强; 姓名: 李翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 徐宗树; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 潘洲阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 潘洲阳; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 陈嘉赫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 李立超; 姓名: 李国胜;姓名: 周颖*; 姓名: 周颖*; 姓名: 徐晓华; 姓名: 曲德强; 姓名: 李翔; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 徐宗树; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 潘洲阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2020-07-13 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
6 | 2020-07-13 | 法定代表人变更 |
潘洲阳
|
周颖
|
7 | 2020-07-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:潘洲阳;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:钱琳;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现财务负责人姓名:周颖*;现联络员姓名:潘洲阳;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2020-03-27 | 经营范围变更 |
环保节能设备的研****、制造、加工、批****;环保节能技术、环境污染治理技术、环境监测技术的研****、技术转让、技术服务;批****(无存储):煤炭;批****:煤炭制品、金属材料、建筑材料、电线电缆、保温材料、机械设备、电子产品、仪器仪表、化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、计算机设备、计算机软件及附属配件;建设工程项目管理;承接施工总承包、专业承包、建筑劳务分包服务;工程勘察设计;机械设备安装、维修、租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;环境保护监测;通用设备制造(不含特种设备制造);服装制造;面料纺织加工;煤炭及制品销售;金属材料销售;环境保护专用设备销售;建筑装饰材料销售;电线、电缆经营;隔热和隔音材料销售;仪器仪表销售;电气设备销售;机械设备销售;电工仪器仪表销售;光缆销售;互联网设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);通用设备修理;服装辅料销售;服装服饰批****;日用百货销售;建筑工程用机械销售;住房租赁;机械设备租赁;非居住房地产租赁;物业管理;对外承包工程;建筑工程机械与设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工程和技术研究和试验****展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建筑劳务分包;建设工程勘察;餐饮服务;住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
9 | 2019-08-21 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
10 | 2019-08-21 | 出资方式备案 |
姓名: 何坤; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 国桐; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 孔徐杰; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 孔徐梁; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 姓名: 潘洲阳; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
姓名: 何坤; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 国桐; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 孔徐杰; 出资额: ***万; 出资形式: 货币; 姓名: 孔徐梁; 出资额: ****万; 出资形式: 货币; 姓名: 潘洲阳; 出资额: ***万; 出资形式: 货币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |