序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卢丹春 | 48% | 480万(元) |
2 | 吴朝光 | 30% | 300万(元) |
3 | 袁定富 | 22% | 220万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张海艇
|
执行董事兼总经理 |
2 |
袁定富
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 袁定富;姓名: 卢丹春; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 张海艇*; 姓名: 袁定富; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-01-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 袁定富;姓名: 卢丹春; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 吴朝光; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 袁定富;姓名: 卢丹春; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 吴朝光; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
3 | 2021-01-22 | 法定代表人变更 |
卢丹春
|
张海艇
|
4 | 2021-01-22 | 住所变更 |
浙江省杭州市江干区鑫运时代金座*幢***室
|
浙江省杭州市拱墅区上塘路***号*幢(*号楼)四层***室
|
5 | 2018-03-14 | 出资比例备案 |
姓名: 袁定富; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 卢丹春; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 袁定富; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 吴朝光; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 卢丹春; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
6 | 2018-03-14 | 高级管理人员备案 |
职位: 经理 姓名: 袁定富;姓名: 卢丹春; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 姓名: 徐淑敏; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
职位: 执行董事兼总经理 姓名: 袁定富;姓名: 卢丹春; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
7 | 2018-03-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 袁定富; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 卢丹春; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 袁定富; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 吴朝光; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 卢丹春; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
8 | 2017-11-06 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 袁定富;姓名: 韩剑锋; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 徐淑敏; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 卢丹春; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 袁定富; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 卢丹春; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
9 | 2017-11-06 | 住所变更 |
杭州市江干区钱江国际时代广场*幢***室
|
浙江省杭州市江干区鑫运时代金座*幢***室
|
10 | 2016-06-22 | 住所变更 |
住所: 温州市鹿城区宽带路**号***室; 电话:;
|
住所: 杭州市江干区钱江国际时代广场*幢***室; 电话:;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |