序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 傅雪梅 | 40% | 8,000万(元) |
2 | 杭州毅鸣投资合伙企业(有限合伙) | 32% | 6,400万(元) |
3 | 舟山鼎辉投资合伙企业(有限合伙) | 28% | 5,600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李城
|
监事 |
2 |
盛利群
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-03-29 | 章程备案 |
-
|
-
|
2 | 2018-03-29 | 出资比例备案 |
姓名: 傅雪梅; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 舟山鼎辉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 杭州怡升记贸易有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 杭州毅鸣投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%
|
企业名称: 舟山鼎辉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 杭州毅鸣投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **% 姓名: 傅雪梅; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
3 | 2018-03-29 | 法定代表人变更 |
夏众军
|
盛利群
|
4 | 2018-03-29 | 出资方式备案 |
-
|
姓名: 傅雪梅; 出资额: ****万; 出资形式: 货币 企业名称: 杭州毅鸣投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 出资形式: 货币 企业名称: 舟山鼎辉投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 出资形式: 货币
|
5 | 2018-03-29 | 出资日期备案 |
姓名:傅雪梅;出资日期:2036-12-31企业名称:舟山鼎辉投资合伙企业(有限合伙);出资日期:2036-12-31企业名称:杭州怡升记贸易有限公司;出资日期:2036-12-31企业名称:杭州毅鸣投资合伙企业(有限合伙);出资日期:2036-12-31
|
企业名称:舟山鼎辉投资合伙企业(有限合伙);出资日期:2036-12-31企业名称:杭州毅鸣投资合伙企业(有限合伙);出资日期:2036-12-31姓名:傅雪梅;出资日期:2036-12-31
|
6 | 2018-03-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名:傅雪梅;出资额:****万;百分比:**%企业名称:舟山鼎辉投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**%企业名称:杭州怡升记贸易有限公司;出资额:****万;百分比:**%企业名称:杭州毅鸣投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**%
|
企业名称:舟山鼎辉投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**%企业名称:杭州毅鸣投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**%姓名:傅雪梅;出资额:****万;百分比:**%
|
7 | 2018-03-29 | 高级管理人员备案 |
姓名:周斌;证件号码:******************;职位:监事姓名:夏众军;证件号码:******************;职位:执行董事兼总经理
|
职位:监事姓名:盛利群*;姓名:李城;证件号码:******************;证件号码:******************;职位:执行董事兼总经理
|
8 | 2017-04-19 | 住所变更 |
杭州市下城区武林路***、***、***号*幢***室
|
浙江省杭州市下城区中河北路**号二楼****室
|
9 | 2017-02-20 | 投资人(股权)备案 |
股东: 杭州毅鸣投资合伙企业(有限合伙), ****万; 舟山鼎辉投资合伙企业(有限合伙), ****万; 杭州怡升记贸易有限公司, ****万; 傅雪梅, ****万; 夏众军, ****万;
|
股东: 舟山鼎辉投资合伙企业(有限合伙), ****万; 杭州怡升记贸易有限公司, ****万; 杭州毅鸣投资合伙企业(有限合伙), ****万; 傅雪梅, ****万;
|
10 | 2017-01-10 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 实业投资;服务:资本管理、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),投资咨询(除证券、期货),市场营销策划,企业管理咨询,企业形象策划,财务信息咨询(除代理记账)。; 股东: 杭州毅鸣投资合伙企业(有限合伙), 1000万; 夏众军, 8000万; 傅雪梅, 11000万;
|
一般经营项目: 服务:资本管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。; 股东: 杭州毅鸣投资合伙企业(有限合伙), 4000万; 舟山鼎辉投资合伙企业(有限合伙), 5600万; 杭州怡升记贸易有限公司, 6000万; 傅雪梅, 2000万; 夏众军, 2400万;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |