序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 奚立聪 | 90% | 450万(元) |
2 | 谭强 | 10% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
奚立聪
|
执行董事兼总经理 |
2 |
谭强
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-16 | 清算组成员备案 |
-
|
清算组成员: 谭强,奚立聪,蔡清云; 清算组组长: 奚立聪; 地址: 杭州市下城区甘长路**号***室; 联系方式: ***********
|
2 | 2017-12-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 谭强; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 岳伟; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 谭强; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 奚立聪; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
3 | 2017-12-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 岳伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 谭强; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 奚立聪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 谭强; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
4 | 2017-12-15 | 法定代表人变更 |
岳伟
|
奚立聪
|
5 | 2017-07-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 奚立聪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 蔡清云; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 岳伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 谭强; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
6 | 2017-07-26 | 法定代表人变更 |
奚立聪
|
岳伟
|
7 | 2017-07-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蔡清云; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 奚立聪; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 谭强; 出资额: **万; 百分比: **% 姓名: 岳伟; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
8 | 2017-07-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:奚立聪;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:奚立聪;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:岳伟;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:**********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:岳伟;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:**********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2016-11-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330103000135897 组织机构代码证:57733497X
|
统一社会信用代码:9133010357733497X7
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 |