序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 常琼仙 | 73% | 1,460万(元) |
2 | 王文红 | 12% | 240万(元) |
3 | 王香华 | 15% | 300万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴健辉
|
董事 |
2 |
常琼仙
|
董事长,经理 |
3 |
王香华
|
董事 |
4 |
金志华
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-12 | 经营范围变更 |
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;复合微生物肥料研****;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;畜禽粪污处理;污水处理及其再生利用;土壤及场地修复装备制造;土壤及场地修复装备销售;碳纤维再生利用技术研****;农林废物资源化无害化利用技术研****(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物病虫害防治服务;土壤污染治理与修复服务;畜牧机械销售;环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;畜禽粪污处理利用;污水处理及其再生利用;土壤及场地修复装备销售;土壤及场地修复装备制造;碳纤维再生利用技术研****;农林废物资源化无害化利用技术研****;复合微生物肥料研****;农业面源和重金属污染防治技术服务;智能农业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2020-11-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 常琼仙*; 姓名: 常琼仙*; 姓名: 王香华;姓名: 吴健辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 金旭群; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 常琼仙*; 姓名: 常琼仙*; 姓名: 王香华;姓名: 吴健辉; 姓名: 金志华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-04-14 | 经营范围变更 |
环保设备研****、制造;环保技术开****、技术服务、技术转让;微生物菌剂研****、生产、销售;畜禽废弃物利用研****;畜禽废弃物处理技术转让、技术服务。
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;复合微生物肥料研****;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;畜禽粪污处理;污水处理及其再生利用;土壤及场地修复装备制造;土壤及场地修复装备销售;碳纤维再生利用技术研****;农林废物资源化无害化利用技术研****(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2020-04-14 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2020-04-14 | 住所变更 |
浙江省义乌市稠江街道经济开****区江滨西路***号*楼(自主申报)
|
浙江省义乌市佛堂镇义南工业区朝阳东路**号*楼(自主申报)
|
6 | 2019-07-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 常琼仙*; 姓名: 王香华; 姓名: 吴健辉; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 常琼仙*; 姓名: 王香华; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 王文红; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
7 | 2019-04-29 | 住所变更 |
浙江省义乌市稠江街道经****大道***号
|
浙江省义乌市稠江街道经济开****区江滨西路***号*楼(自主申报)
|
8 | 2017-08-24 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:刘庆;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:刘庆;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:常琼仙*;现财务负责人姓名:常琼仙*;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2017-08-24 | 法定代表人变更 |
刘奕汛
|
常琼仙
|
10 | 2017-08-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 金旭群; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 金路晟; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 项奕; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 高丽芳; 出资额: ***万; 百分比: **% 姓名: 刘奕汛; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
百分比: **% 姓名: 常琼仙*; 百分比: **% 姓名: 王香华;姓名: 吴健辉; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |