序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐宁 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐宁
|
执行董事兼总经理 |
2 |
莫亚男
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 清算组成员备案 |
-
|
清算组成员: 徐宁、倪建伟、杨再群; 清算组负责人: 徐宁; 地址: 浙江省湖州市凤凰明珠*幢***室; 联系方式: ***********
|
2 | 2018-05-28 | 住所变更 |
浙江省湖州市吴兴区新天地写字楼***室
|
浙江省湖州市凤凰明珠*幢***室
|
3 | 2017-12-22 | 经营范围变更 |
生物技术、生物制品的技术开****、技术咨询、技术服务、成果转让;批****,零售:日用消毒用品,第一、二类医疗器械,计算机软件及辅助设备,办公自动化设备及耗材。
|
生物技术、生物制品的技术开****、技术咨询、技术服务、成果转让;批****,零售:日用消毒用品,第一、二类医疗器械,计算机软件及辅助设备,办公自动化设备及耗材,食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2017-05-04 | 住所变更 |
湖州市吴兴区新天地写字楼***室
|
浙江省湖州市吴兴区新天地写字楼***室
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2019 | 2019 |