序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘夏子 | 80% | 1,600万(元) |
2 | 潘正若 | 20% | 400万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘夏子
|
执行董事兼总经理 |
2 |
潘正若
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 潘夏子*; 出资额: ****万; 百分比: **%; 姓名: 潘锡辉; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 潘夏子*; 姓名: 潘正若; 出资额: ****万; 百分比: **%; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2020-09-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘夏子*; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 姓名: 潘锡辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 潘夏子*; 姓名: 潘正若; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2019-03-12 | 住所变更 |
杭州市江干区采荷五安路*号*楼B座
|
浙江省杭州市江干区凯旋路***号三楼-***
|
4 | 2016-05-16 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 潘锡辉; 一般经营项目: 实业投资;旅游项目开****;室内、外装饰工程施工;其他无需报经审批的一切合法项目; 股东: 朱仁光, ***万; 潘锡辉, ****万; 组织机构: 潘锡辉 职务: 执行董事兼总经理; 朱仁光 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 潘夏子; 潘夏子, ****万; 潘夏子 职务: 执行董事兼总经理; 一般经营项目: 实业投资;旅游项目投资;室内外装饰工程;物业管理;房产中介;其他无需报经审批的一切合法项目; 股东: 潘锡辉, ***万; 组织机构: 潘锡辉 职务: 监事;
|
5 | 2016-05-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330100000004471 组织机构代码证:665202133
|
统一社会信用代码:913301046652021338
|
6 | 2010-12-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
法定代表人(负责人): 潘锡六;股东:陈卸忠, 1000万; 潘锡六, 1000万;组织机构:陈卸忠 职务: 监事; 潘锡六 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 潘锡辉; 股东:朱仁光, 400万; 潘锡辉, 1600万; 组织机构:潘锡辉 职务: 执行董事兼总经理; 朱仁光 职务: 监事;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |