序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州千岛湖绿城实业有限公司 | 100% | 500万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯羚
|
董事长 |
2 |
姚文瑾
|
董事 |
3 |
杨霞
|
监事 |
4 |
王红卫
|
总经理,董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王红卫; 姓名: 姚文瑾;姓名: 冯羚*; 姓名: 杨霞; 证件号码: P******(*); 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 徐翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名:周霞;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 王红卫; 姓名: 王红卫; 姓名: 姚文瑾;姓名: 冯羚*; 姓名: 杨霞; 证件号码: P******(*); 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名:周霞;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2021-09-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯羚*; 姓名: 杨霞; 证件号码: P******(*); 职位: 董事长; 姓名: 叶海潮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 周卫三; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 徐翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 王红卫; 姓名: 姚文瑾;姓名: 冯羚*; 姓名: 杨霞; 证件号码: P******(*); 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 徐翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
3 | 2020-10-29 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州千岛湖绿城投资置业有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 杭州千岛湖绿城实业有限公司; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
4 | 2020-10-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯羚*; 证件号码: P******(*); 职位: 董事长; 姓名: 刘星川; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 叶海潮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 周卫三; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 徐翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 冯羚*; 姓名: 杨霞; 证件号码: P******(*); 职位: 董事长; 姓名: 叶海潮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 周卫三; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 徐翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2020-10-29 | 章程备案 |
-
|
-
|
6 | 2019-07-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯羚*;姓名: 倪武英; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: P******(*); 职位: 董事长; 姓名: 叶海潮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 周卫三; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 洪斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 冯羚*; 证件号码: P******(*); 职位: 董事长; 姓名: 刘星川; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 叶海潮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 姓名: 周卫三; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 徐翔; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
7 | 2017-09-30 | 经营范围变更 |
批****兼零售:预包装食品、国内旅游业务(以上经营范围在有效期内方可经营)。 服务:旅游产品开****、婚纱摄影、自行车骑行;零售:旅游产品。
|
批****兼零售:预包装食品、旅游产品;服务:兜风摩托艇、水上降落伞拉伞艇、喷射艇、小型休闲圆艇、皮划艇、帆船、帆板、国内旅游业务(以上经营范围凭证经营)、旅游产品开****、婚纱摄影、自行车骑行*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2017-08-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯羚*; 证件号码: P******(*); 职位: 董事长 姓名: 叶海潮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 周素珍; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 孙光余; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 肖力; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
职位: 董事 姓名: 冯羚*;姓名: 倪武英; 证件号码: ******************; 证件号码: P******(*); 职位: 董事长 姓名: 叶海潮; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 周卫三; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 洪斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
9 | 2016-01-11 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 服务:旅游产品开****、婚纱摄影;零售:旅游产品。; 组织机构: 冯羚 职务: 董事长; 连烈军 职务: 董事; 吴敏 职务: 董事; 叶海潮 职务: 总经理; 周素珍 职务: 监事;
|
一般经营项目: 服务:旅游产品开****、婚纱摄影、自行车骑行;零售:旅游产品。; 组织机构: 冯羚 职务: 董事长; 孙光余 职务: 董事; 肖力 职务: 董事; 叶海潮 职务: 总经理; 周素珍 职务: 监事;
|
10 | 2016-01-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330127000041826 组织机构代码证:067898740
|
统一社会信用代码:913301270678987405
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |