序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 余志国 | 10% | 3万(元) |
2 | 李伟娅 | 5% | 1.5万(元) |
3 | 汪仕国 | 20% | 6万(元) |
4 | 王新苗 | 10% | 3万(元) |
5 | 许志国 | 20% | 6万(元) |
6 | 郑学锋 | 5% | 1.5万(元) |
7 | 雷成宏 | 10% | 3万(元) |
8 | 龚晓燕 | 20% | 6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
许志国
|
执行董事兼总经理 |
2 |
雷成宏
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-16 | 章程备案 |
-
|
-
|
2 | 2016-07-20 | 住所变更 |
住所: 长兴县雉城街道县前中街***号; 邮政编码: ******; 电话: *******;
|
住所: 长兴县雉城街道银都大厦***; 邮政编码: ******; 电话: *******;
|
3 | 2015-12-28 | 住所变更 |
住所: 长兴县雉城镇县前中街***号北侧辅楼; 邮政编码: ******; 电话: *******;住所所在行政区划:古城街道
|
住所: 长兴县雉城街道县前中街***号; 邮政编码: ******; 电话: *******;住所所在行政区划:雉城街道
|
4 | 2015-09-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 雷成宏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 潘志权; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
职务: 监事姓名: 许志国*;姓名: 雷成宏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理或经理
|
5 | 2015-09-30 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **% 姓名: 许志国*;姓名: 雷成宏; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 王新苗; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 余志国; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 龚晓燕; 出资额: *.*; 出资额: *.*; 百分比: **% 姓名: 潘志权; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 汪仕国; 出资额: *; 百分比: **%
|
百分比: **%姓名: 许志国*; 百分比: *%姓名: 雷成宏;姓名: 李伟娅; 出资额: *.*; 百分比: *%姓名: 郑学锋; 出资额: *.*; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 王新苗; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 余志国; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 龚晓燕; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 汪仕国; 出资额: *; 出资额: *; 百分比: **%
|
6 | 2015-09-30 | 法定代表人变更 |
潘志权
|
许志国
|
7 | 2015-09-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2000/03/03 至 2015/12/31
|
营业期限: 2000/03/03 至 2050/03/02
|
8 | 2009-06-16 | 注册号升级 |
注册号: ********752
|
注册号: ********35493
|
9 | 2009-06-15 | 住所变更 |
住所: 浙江省长兴县雉城镇县前街**号; 邮政编码: ******; 电话: *******;住所所在行政区划:雉城镇
|
住所: 长兴县雉城镇县前中街***号北侧辅楼; 邮政编码: ******; 电话: *******;住所所在行政区划:雉城镇
|
10 | 2006-01-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2000-3-3 至 2005-12-31
|
营业期限: 2000-3-3 至 2015-12-31
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |