序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李天荪 | 100% | 150万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨巧佳
|
监事 |
2 |
邱珊宏
|
执行董事兼总经理 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州尚诚广告有限公司分公司
|
周权 | 2009-04-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330102000003255 组织机构代码证:782354638
|
统一社会信用代码:91330102782354638U
|
2 | 2015-08-26 | 投资人(股权)备案 |
股东: 李卓军, ***万;
|
股东: 李天荪, ***万;
|
3 | 2014-10-31 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 李卓军; 组织机构: 李卓军 职务: 执行董事兼总经理; 杨巧佳 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 邱珊宏; 组织机构: 邱珊宏 职务: 执行董事兼总经理; 杨巧佳 职务: 监事;
|
4 | 2014-03-11 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 瞿金凤; 一般经营项目: 服务:设计、制作、代理、****布国内广告,承办会展,经济信息咨询(除证券、期货)。其他无需报经审批的一切合法项目。; 股东: 瞿金凤, ***万; 组织机构: 李卓军 职务: 监事; 瞿金凤 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 李卓军; 一般经营项目: 服务:设计、制作、代理、****布国内广告,承办会展,经济信息咨询(除商品中介)。; 股东: 李卓军, ***万; 组织机构: 李卓军 职务: 执行董事兼总经理; 杨巧佳 职务: 监事;
|
5 | 2008-12-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人): 邱珊宏; 组织机构: 邱珊宏 职务: 执行董事兼总经理; 瞿金凤 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 瞿金凤; 组织机构: 邱珊宏 职务: 监事; 瞿金凤 职务: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2008-08-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
法定代表人(负责人): 刘大岗; 组织机构: 刘大岗 职务: 执行董事兼总经理; 瞿金凤 职务: 监事;
|
法定代表人(负责人): 邱珊宏; 组织机构: 邱珊宏 职务: 执行董事兼总经理; 瞿金凤 职务: 监事;
|
7 | 2007-08-07 | 其他变更 |
注册号: 3301022401386; 股东: 瞿金凤, 15万; 李卓军, 135万; 组织机构: 李卓军 职务: 监事; 刘大岗 职务: 执行董事; 刘大岗 职务: 总经理;
|
注册号: 330102000003255; 股东: 邱珊宏, 30万; 瞿金凤, 120万; 组织机构: 刘大岗 职务: 执行董事兼总经理; 瞿金凤 职务: 监事;
|