序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 程微 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
程微
|
执行董事,经理 |
2 |
黄学农
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波大立国际旅行社有限公司洪塘营业部
|
郑甬航 | 2014-02-21 |
2 |
宁波玉屏国际旅行社有限公司宁波高新区梅墟门市部
|
干凝雪 | 2014-03-31 |
3 |
宁波玉屏国际旅行社有限公司舟山分公司
|
孙双胜 | 2014-09-26 |
4 |
宁波玉屏国际旅行社有限公司鄞州中河门市部
|
谭霞 | 2014-03-11 |
5 |
宁波玉屏国际旅行社有限公司鄞州五乡门市部
|
奚雄 | 2014-03-05 |
6 |
宁波玉屏国际旅行社有限公司鄞州集士港门市部
|
郑勇 | 2014-04-10 |
7 |
宁波玉屏国际旅行社有限公司镇海区庄市门市部
|
杨赛杰 | 2014-04-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-30 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2015-12-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 汪丹凤; 出资额: *.*; 百分比: *% 姓名: 谢霞芬; 出资额: *.*; 百分比: *% 姓名: 程微; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 程微; 出资额: **; 百分比: ***%
|
3 | 2015-11-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 汪丹凤; 出资额: *.*; 百分比: *% 姓名: 谢霞芬; 出资额: *.*; 百分比: *% 姓名: 陈俏倩; 出资额: *.*; 百分比: *% 姓名: 程微; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
姓名: 汪丹凤; 出资额: *.*; 百分比: *% 姓名: 谢霞芬; 出资额: *.*; 百分比: *% 姓名: 程微; 出资额: **; 百分比: **%
|
4 | 2015-06-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄学农; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 卢肯明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 卢肯明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 程微; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 姓名: 程微; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 姓名: 黄学农; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2015-06-30 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
6 | 2015-06-30 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 上海大立投资管理有限公司; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
姓名: 汪丹凤; 出资额: *.*; 百分比: *% 姓名: 谢霞芬; 出资额: *.*; 百分比: *% 姓名: 陈俏倩; 出资额: *.*; 百分比: *% 姓名: 程微; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
7 | 2015-06-30 | 法定代表人变更 |
卢肯明
|
程微
|
8 | 2015-04-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 卢肯明; 出资额: **.*; 百分比: **% 姓名: 程微; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
企业名称: 上海大立投资管理有限公司; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人
|
9 | 2015-04-10 | 名称变更 |
宁波玉屏国际旅行社有限公司
|
宁波大立国际旅行社有限公司
|
10 | 2015-04-10 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(私营法人独资)
|