序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 屠国强 | 60% | 600万(元) |
2 | 李溶溶 | 40% | 400万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
屠国强
|
执行董事兼总经理 |
2 |
李溶溶
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
杭州清雨环保工程有限公司富阳分公司
|
吴莹 | 2013-01-31 |
2 |
浙江清雨环保工程技术有限公司德清分公司
|
杨根玲 | 2013-05-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-15 | 名称变更 |
杭州清雨环保工程有限公司
|
浙江清雨环保工程技术有限公司
|
2 | 2017-05-19 | 住所变更 |
杭州余杭区东湖街道星光街***号
|
浙江省杭州市余杭区南苑街道八方杰座大厦*-*、*-*、*-*室B区**号
|
3 | 2017-05-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 屠国强*; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 李溶溶; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 屠国强*; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 李溶溶; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
4 | 2017-05-19 | 经营范围变更 |
环保工程设计、技术开****、咨询;节能技术开****、咨询;污水处理设备研制开****。**
|
环保工程设计、技术开****、咨询、施工;节能技术咨询评估;环保处理设备研制、土壤修复技术咨询、施工;建设项目环境影响评价、场地调查、环境监理、环境监测咨询、清洁生产审核;环保投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-05-19 | 出资日期备案 |
姓名: 李溶溶; 出资日期: 2010-08-08姓名: 屠国强; 出资日期: 2010-08-08
|
姓名: 李溶溶; 出资日期: 2050-12-30姓名: 屠国强; 出资日期: 2050-12-30
|
6 | 2017-05-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:屠国娟;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:朱庆红;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:屠国娟;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:朱庆红;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2017-05-19 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
8 | 2017-05-19 | 投资人(股权)备案 |
百分比: **%姓名: 屠国强*;姓名: 李溶溶; 出资额: **万; 出资额: **万; 百分比: **%
|
百分比: **%姓名: 屠国强*;姓名: 李溶溶; 出资额: ***万; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
9 | 2017-05-19 | 出资比例备案 |
姓名: 李溶溶; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 屠国强; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 李溶溶; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 屠国强; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
10 | 2016-06-08 | 法定代表人变更 |
法定代表人(负责人): 周天宜; 营业期限: ****-*-** 至 ****-*-**; 股东: 陈柏校, **万; 周天宜, **万; 组织机构: 陈柏校 职务: 监事; 周天宜 职务: 执行董事兼总经理;
|
法定代表人(负责人): 屠国强; 屠国强, **万; 屠国强 职务: 执行董事兼总经理; 股东: 李溶溶, **万; 组织机构: 李溶溶 职务: 监事; 营业期限: ****-*-** 至 ****-*-*;
|