序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 德清己任创汇投资合伙企业(有限合伙) | 13.8% | 414万(元) |
2 | 杭州日报传媒有限公司 | 21.252% | 637.6万(元) |
3 | 杭州萧山日报传媒有限公司 | 21.896% | 656.9万(元) |
4 | 浙江国大集团有限责任公司 | 21.8% | 654万(元) |
5 | 浙江都市快报控股有限公司 | 21.252% | 637.6万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
余波
|
董事 |
2 |
傅强
|
董事 |
3 |
刘崟
|
董事 |
4 |
应莹
|
监事 |
5 |
张韶衡
|
董事长 |
6 |
李叶嘉
|
监事 |
7 |
王丽芳
|
副董事长 |
8 |
王峰
|
董事兼总经理 |
9 |
郭勤勇
|
监事会主席 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江风盛传媒股份有限公司上海朗盛文化传媒分公司
|
胡宇超 | 2019-01-09 |
2 |
浙江风盛传媒股份有限公司南京广告分公司
|
赵宇剑 | 2020-11-24 |
3 |
浙江风盛传媒股份有限公司厦门分公司
|
赵宇剑 | 2020-02-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张韶衡*; 姓名: 傅强;姓名: 余波; 姓名: 王峰; 姓名: 王丽芳; 姓名: 刘崟; 姓名: 郭勤勇; 姓名: 应莹; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 姚艳华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 张韶衡*; 姓名: 傅强;姓名: 余波; 姓名: 王峰; 姓名: 王峰; 姓名: 王丽芳; 姓名: 刘崟; 姓名: 李叶嘉; 姓名: 郭勤勇; 姓名: 应莹; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
2 | 2021-08-23 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
3 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张韶衡*;姓名: 傅强; 姓名: 王峰; 姓名: 王丽芳; 姓名: 刘崟; 姓名: 郭勤勇; 姓名: 应莹; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 姚艳华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 杨继萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
姓名: 张韶衡*; 姓名: 傅强;姓名: 余波; 姓名: 王峰; 姓名: 王丽芳; 姓名: 刘崟; 姓名: 郭勤勇; 姓名: 应莹; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 姚艳华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
4 | 2020-12-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张韶衡*;姓名: 傅强; 姓名: 王峰; 姓名: 王丽芳; 姓名: 刘崟; 姓名: 郭勤勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 姚艳华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 杨继萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 骆铭嘉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 张韶衡*;姓名: 傅强; 姓名: 王峰; 姓名: 王丽芳; 姓名: 刘崟; 姓名: 郭勤勇; 姓名: 应莹; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 姚艳华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 杨继萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
|
5 | 2020-05-20 | 章程备案 |
-
|
-
|
6 | 2019-07-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张韶衡*;姓名: 傅强; 姓名: 王峰; 姓名: 王丽芳; 姓名: 郭勤勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 喻増胤; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 姚艳华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 陈军雄; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 骆铭嘉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 张韶衡*;姓名: 傅强; 姓名: 王峰; 姓名: 王丽芳; 姓名: 刘崟; 姓名: 郭勤勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 姚艳华; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 杨继萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 骆铭嘉; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2017-04-19 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
8 | 2016-03-16 | 名称变更 |
企业名称: 浙江风盛传媒有限公司; 住所: 上城区望江国际中心1号601室; 注册资本: 1554.3478万人民币元; 实收资本: 1001万人民币元; 企业类型: 其他有限责任公司; 一般经营项目: 服务:设计、制作、代理、****布国内广告(除网络广告****布),承办会务、展览、展示,企业形象策划;批****、零售:工艺美术品,百货。; 营业期限: 2004-5-9 至 2024-5-8; 股东: 德清己任创汇投资合伙企业(有限合伙), 214.5万; 杭州日报传媒有限公司, 330.33万; 浙江都市快报控股有限公司, 330.33万; 浙江国大集团有限责任公司, 338.8478万; 杭州萧山日报传媒有限公司, 340.34万; 组织机构: 傅强 职务: 董事; 高远 职务: 监事; 郭勤勇 职务: 监事会主席; 王柏华 职务: 董事; 王成 职务: 董事; 王峰 职务: 董事兼总经理; 喻増胤 职务: 监事; 张韶衡 职务: 董事长; 张韶衡 职务: 董事;
|
企业名称: 浙江风盛传媒股份有限公司; 住所: 杭州市上城区望江国际中心1号601室; 注册资本: 3000万人民币元; 实收资本: 3000万人民币元; 企业类型: 其他股份有限公司(非上市); 一般经营项目: 服务:设计、制作、代理、****布国内广告(除网络广告)。; 营业期限: 2004-5-9 至 9999-9-9; 股东: 德清己任创汇投资合伙企业(有限合伙), 414万; 杭州日报传媒有限公司, 637.56万; 浙江都市快报控股有限公司, 637.56万; 浙江国大集团有限责任公司, 654万; 杭州萧山日报传媒有限公司, 656.88万; 组织机构: 陈军雄 职务: 董事; 傅强 职务: 董事; 郭勤勇 职务: 监事会主席; 骆铭嘉 职务: 监事; 王峰 职务: 董事兼总经理; 王丽芳 职务: 副董事长; 姚艳华 职务: 监事; 喻増胤 职务: 董事; 张韶衡 职务: 董事长;
|
9 | 2015-12-28 | 注册资本(金)变更 |
注册资本: ****万人民币元; 股东: 杭州日报传媒有限公司, ***.**万; 浙江都市快报控股有限公司, ***.**万; 杭州萧山日报传媒有限公司, ***.**万; 组织机构: 傅强 职务: 董事; 郭勤勇 职务: 监事; 王成 职务: 董事; 王峰 职务: 董事兼总经理; 宣舒平 职务: 副董事长; 张韶衡 职务: 董事长;
|
注册资本: ****.****万人民币元; 股东: 德清己任创汇投资合伙企业(有限合伙), ***.*万; 杭州日报传媒有限公司, ***.**万; 浙江都市快报控股有限公司, ***.**万; 浙江国大集团有限责任公司, ***.****万; 杭州萧山日报传媒有限公司, ***.**万; 组织机构: 傅强 职务: 董事; 高远 职务: 监事; 郭勤勇 职务: 监事会主席; 王柏华 职务: 董事; 王成 职务: 董事; 王峰 职务: 董事兼总经理; 喻増胤 职务: 监事; 张韶衡 职务: 董事长; 张韶衡 职务: 董事;
|
10 | 2015-12-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330100000078989 组织机构代码证:762004796
|
统一社会信用代码:91330102762004796Y
|