序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 舟山市定海区财政局 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴晨羚(职工代表)
|
监事 |
2 |
应海康
|
经理,董事长 |
3 |
徐晶晶
|
监事会主席 |
4 |
徐燕芬
|
监事 |
5 |
朴强成(职工代表)
|
监事 |
6 |
林家豪
|
监事 |
7 |
段进勇
|
董事 |
8 |
王超锋
|
董事 |
9 |
胡妮娜
|
董事 |
10 |
贺玲(职工代表)
|
董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
舟山市定海旅游****展集团有限公司第一分公司
|
徐晶晶 | 2020-07-13 |
2 |
舟山市定海旅游****展集团有限公司第三分公司
|
徐晶晶 | 2020-07-13 |
3 |
舟山市定海旅游****展集团有限公司第二分公司
|
徐晶晶 | 2020-07-13 |
4 |
舟山市定海旅游****展集团有限公司酒店管理分公司
|
徐晶晶 | 2020-04-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-03 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(国有独资)
|
2 | 2020-06-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡妮娜;姓名: 应海康*; 姓名: 应海康*; 姓名: 段进勇; 姓名: 王超锋; 姓名: 徐燕芬; 姓名: 徐晶晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 朴强成(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 贺玲(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 胡妮娜; 姓名: 应海康*; 姓名: 应海康*; 姓名: 段进勇; 姓名: 王超锋; 姓名: 林家豪; 姓名: 徐燕芬; 姓名: 徐晶晶;姓名: 吴晨羚(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 朴强成(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 贺玲(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
3 | 2020-06-03 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 舟山市定海区国有资产经营有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 舟山市定海区财政局; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
4 | 2020-04-02 | 经营范围变更 |
旅游项目开****;旅游基础设施建设;房地产开****;会议及展览服务;日用品销售;资产管理。
|
许可项目:旅游业务;各类工程建设活动;房地产开****经营;住宿服务;餐饮服务;食品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:会议及展览服务;日用品零售;酒店管理;停车场服务;汽车租赁;非居住房地产租赁;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;物业管理;品牌管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2020-04-02 | 行业代码变更 |
7212:投资与资产管理
|
7291:旅行社及相关服务
|
6 | 2019-12-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡妮娜(职工代表);姓名: 乐思卉(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 任淑英; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 姓名: 化国君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 孙洁赟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 孙洁赟; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 崔普伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 程钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 黄依惠; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 胡妮娜;姓名: 应海康*; 姓名: 应海康*; 姓名: 段进勇; 姓名: 王超锋; 姓名: 徐燕芬; 姓名: 徐晶晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 朴强成(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 贺玲(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
7 | 2019-12-18 | 法定代表人变更 |
孙洁赟
|
应海康
|
8 | 2017-09-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330902000040750组织机构代码证:769640963
|
统一社会信用代码:913309027696409634
|
9 | 2017-09-28 | 法定代表人变更 |
应海康
|
孙洁赟
|
10 | 2017-09-28 | 高级管理人员备案 |
职位: 董事 姓名: 应海康*; 职位: 董事长 姓名: 应海康*;姓名: 乐思卉(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 任淑英(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 化国君; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 孙洁赟; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 崔普伟; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 程钰; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 袁燕萍(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 董事
|
职位: 董事 姓名: 胡妮娜(职工代表);姓名: 乐思卉(职工代表); 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 任淑英; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 姓名: 化国君; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 孙洁赟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 孙洁赟; 证件号码: ******************; 职位: 经理 姓名: 崔普伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 程钰; 证件号码: ******************; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 黄依惠; 证件号码: ******************; 职位: 董事
|