序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京国投汇成创业投资管理有限公司 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴玉铉
|
监事 |
2 |
彭洪雷
|
执行董事 |
3 |
盛军
|
经理 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 法定代表人变更 |
赵特
|
彭洪雷
|
2 | 2021-10-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 彭洪雷*; 姓名: 盛军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 赵特; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
|
姓名: 彭洪雷*; 姓名: 盛军;姓名: 吴玉铉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
3 | 2021-10-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原财务负责人姓名:吴玉铉;原联络员姓名:杨天卉;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:杨天卉;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:杨天卉;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-04-24 | 住所变更 |
北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼****室
|
浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室B区B****
|
5 | 2017-01-22 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 投资管理、投资咨询、实业投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
|
一般经营项目: 投资管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
|
6 | 2016-07-25 | 法定代表人变更 |
吴京林
|
赵特
|
7 | 2016-07-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 彭洪雷*; 职务: 监事 姓名: 盛军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 吴京林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
姓名: 彭洪雷*; 职务: 监事 姓名: 盛军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 赵特; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |