序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚烨勇 | 30% | 9万(元) |
2 | 魏刚 | 70% | 21万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
莫懿歆
|
执行董事兼总经理 |
2 |
魏刚
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 魏刚;姓名: 付堂红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 莫懿歆*; 姓名: 魏刚; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2022-03-08 | 法定代表人变更 |
付堂红
|
莫懿歆
|
3 | 2022-03-07 | 经营范围变更 |
国内旅游业务;入境旅游业务;代办票务;会展服务;旅游信息咨询;研学旅游项目的策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:票务代理服务;旅客票务代理;会议及展览服务;组织体育表演活动;组织文化艺术交流活动;体验式拓展活动及策划;旅游开****项目策划咨询;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开****经营;休闲观光活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
4 | 2021-08-11 | 法定代表人变更 |
姚烨勇
|
付堂红
|
5 | 2021-08-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李松晋; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 唐磊; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
姓名: 魏刚; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 姚烨勇; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
6 | 2021-08-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 姚烨勇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 魏刚;姓名: 付堂红; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2020-06-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 唐磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 汪海珍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 唐磊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 姚烨勇; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
8 | 2020-06-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李松晋; 出资额: **.*万; 百分比: **%; 姓名: 任应永; 出资额: *万; 百分比: **%; 姓名: 汪海珍; 出资额: *.*万; 百分比: **%; 姓名: 王雷; 出资额: *.*万; 百分比: **%; 姓名: 唐磊; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
姓名: 李松晋; 出资额: **万; 百分比: **%; 姓名: 唐磊; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
9 | 2020-06-22 | 法定代表人变更 |
汪海珍
|
姚烨勇
|
10 | 2019-11-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |