序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 新奥(中国)燃气投资有限公司 | 94.339623% | 2,500万(美元) |
2 | 新奥液化天然气贸易有限公司 | 5.660377% | 150万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘建锋
|
董事 |
2 |
叶东升
|
经理 |
3 |
尹明
|
董事 |
4 |
赵海池
|
监事 |
5 |
郑洪弢
|
董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-24 | 出资比例备案 |
企业名称: 新奥(中国)燃气投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 新奥(中国)燃气投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%; 企业名称: 新奥液化天然气贸易有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;
|
2 | 2021-12-24 | 企业类型变更 |
有限责任公司(外国法人独资)
|
其他有限责任公司
|
3 | 2021-12-24 | 章程备案 |
-
|
-
|
4 | 2021-12-24 | 注册资本(金)变更 |
-
|
-
|
5 | 2021-12-24 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 新奥(中国)燃气投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 新奥(中国)燃气投资有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%; 企业名称: 新奥液化天然气贸易有限公司; 出资额: ***万; 百分比: *.**%;
|
6 | 2021-10-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郑洪弢*; 姓名: 赵海池;姓名: 李光; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 王冬至; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 韩继深; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 尹明; 姓名: 郑洪弢*;姓名: 刘建锋; 姓名: 叶东升; 姓名: 赵海池; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
7 | 2021-10-28 | 法定代表人变更 |
韩继深
|
郑洪弢
|
8 | 2021-10-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:张立辉;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:zhanglihuixxx@***.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:于娜;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:zhanglihuixxx@***.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张立辉;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:zhanglihuixxx@***.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:张然;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2020-04-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 赵海池;姓名: 李光; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 杨钧; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 王冬至; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 韩继深; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 郑洪弢*; 姓名: 赵海池;姓名: 李光; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 王冬至; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 韩继深; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
10 | 2019-06-11 | 经营范围变更 |
天然气[富含甲烷的]、汽油、煤油(含航空煤油)、柴油[闭杯闪点≤60℃]、甲醇、乙醇[无水]、液化石油气、石脑油的批****无仓储(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营);柴油批****无仓储;燃料油、润滑油的批****(无仓储);LNG相关船舶冷试及加注咨询服务;船舶LNG加注整体解决方案。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
天然气[富含甲烷的]、汽油、煤油(含航空煤油)、柴油[闭杯闪点≤60℃]、甲醇、乙醇[无水]、液化石油气、石脑油、氮[压缩的或液化的]的批****无仓储(凭有效的《危险化学品经营许可证》经营);柴油批****无仓储;燃料油、润滑油的批****(无仓储);LNG相关船舶冷试及加注咨询服务;船舶LNG加注整体解决方案。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |