序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李利华 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 郑宏飞 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑宏飞
|
|
2 |
李利华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-30 | 清算组备案 |
无
|
负责人:郑宏飞;成员:李利华;
|
2 | 2014-10-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2004-11-09~2014-11-08
|
2004-11-09~2024-11-08
|
3 | 2014-10-22 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2014-10-10营业期限
|