序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡月平 | 60% | 180.0万人民币 |
2 | 李强 | 40% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡月平
|
|
2 |
李强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李文远 [退出]
|
李强 [新增]
|
2 | 2019-06-04 | 投资人(股权)变更 |
李文远 出资 120万人民币; [退出]蔡月平 出资 180万人民币;
|
李强 出资 120万人民币; [新增]蔡月平 出资 180万人民币;
|
3 | 2019-06-04 | 章程备案 |
无
|
2019-05-31股东变更;章程备案
|
4 | 2017-11-28 | 住所变更 |
石家庄高新区天山大街266号
|
石家庄高新区天山大街266号10号楼701-702室
|
5 | 2017-11-28 | 章程备案 |
无
|
2017-11-24住所变更
|
6 | 2017-11-28 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
蔡月平 备案手机:*****
|
7 | 2017-11-28 | 财务负责人 |
|
高敏
|