序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张鑫 | 48.4% | 2420.0万人民币 |
2 | 石家庄鹏龙科技有限公司 | 36.4% | 1820.0万人民币 |
3 | 石家庄高新区天湘物业服务有限公司 | 15.2% | 760.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张鑫
|
|
2 |
孟胜红
|
|
3 |
陈勇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
石家庄宝龙典当有限责任公司桥西分公司
|
刘震 | 2018-05-04 |
2 |
石家庄宝龙典当有限责任公司裕华分公司
|
刘震 | 2017-12-04 |
3 |
石家庄宝龙典当有限责任公司体育街分公司
|
李瑶 | 2017-07-24 |
4 |
石家庄宝龙典当有限责任公司长安分公司
|
孟胜红 | 2017-05-09 |
5 |
石家庄宝龙典当有限责任公司新华分公司
|
孟胜红 | 2016-05-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-06 | 经营期限 |
2002年9月2日 至 2022年9月1日
|
2002年9月2日 至 2032年9月1日
|
2 | 2022-09-06 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-09-06营业期限备案
|
3 | 2021-11-09 | 章程备案 |
无
|
2021-11-01变更住所。
|
4 | 2021-11-09 | 地址变更 |
石家庄高新区天山大街155号
|
石家庄高新区天山南大街与湘江道交口东行二十米路北
|
5 | 2021-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张建鹏
|
陈勇
|
6 | 2021-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹建敏
|
孟胜红
|
7 | 2021-03-18 | 经营范围变更 |
质押典当业务、房地产抵押典当业务、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询服务、国家经济贸易委员会依法批准的其它业务。
|
动产质押典当业务;财产权利质押典当业务;房地产(外省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外)抵押典当业务;限额内绝当物品的变卖;鉴定评估及咨询服务;依法批准的其他典当业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2021-03-18 | 章程备案 |
无
|
2021-03-16经营范围变更。
|
9 | 2021-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张建鹏 [退出]
|
陈勇 [新增]
|
10 | 2021-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹建敏 [退出]
|
孟胜红 [新增]
|